Trine Kirsten Hove
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2005 (19 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Frog Promotion Trine Kirsten Hove (Ejer) |
Største overskud: | 732' DKK KGL. HOFJUVELERER KNUD HERTZ OG HUSTRU LILIA HERTZ'S FOND (2014) |
Største underskud: | -1.105' DKK KGL. HOFJUVELERER KNUD HERTZ OG HUSTRU LILIA HERTZ'S FOND (2015) |
Største egenkapital: | 7.914' DKK KGL. HOFJUVELERER KNUD HERTZ OG HUSTRU LILIA HERTZ'S FOND (2014) |
Største gæld: | 12.757' DKK KGL. HOFJUVELERER KNUD HERTZ OG HUSTRU LILIA HERTZ'S FOND (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af KGL. HOFJUVELERER KNUD HERTZ OG HUSTRU LILIA HERTZ'S FOND (6 år 6 måneder) |
Seed: 1954823657
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2005 ved Frog Promotion Trine Kirsten Hove med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Trine Kirsten Hove der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Trine i 2 år 7 måneder, før stoppet den 30. november 2007.
Virksomheden opererede indenfor anden forretningsservice i.a.n.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. november 2007.
Bestyrelsesposter (1)
-
KGL. HOFJUVELERER KNUD HERTZ OG HUSTRU LILIA HERTZ'S FOND
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.11.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
KGL. HOFJUVELERER KNUD HERTZ OG HUSTRU LILIA HERTZ'S FOND (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.11.2022
Registreringsdato: 30.11.2022 -
KGL. HOFJUVELERER KNUD HERTZ OG HUSTRU LILIA HERTZ'S FOND
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.11.2022
Registreringsdato: 29.11.2022 -
KGL. HOFJUVELERER KNUD HERTZ OG HUSTRU LILIA HERTZ'S FOND
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.05.2016
Registreringsdato: 02.05.2016
Blå bog (fortsat)
Trine har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
02.05.2016 - 29.11.2022
Bestyrelsesmedlem
30.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.04.2005 - 30.11.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Trine Kirsten Hove har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem ved KGL. HOFJUVELERER KNUD HERTZ OG HUSTRU LILIA HERTZ'S FOND der præsenterede et overskud på 684' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem ved KGL. HOFJUVELERER KNUD HERTZ OG HUSTRU LILIA HERTZ'S FOND der præsenterede et underskud på 924' DKK.
Trine har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 6 måneder fra 2016 til 2022 hos KGL. HOFJUVELERER KNUD HERTZ OG HUSTRU LILIA HERTZ'S FOND.
En af de forbindelser som går igen i Trine' netværk er Peter Kristian Skov Sørensen.