Søren Busk
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2005 (19 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | eStars I/S (Ejer) |
Største overskud: | 35.234' DKK A/S ØSTBIRK BYGNINGSINDUSTRI (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 198.644' DKK A/S ØSTBIRK BYGNINGSINDUSTRI (2023) |
Største gæld: | 341.263' DKK GÅSDAL BYGNINGSINDUSTRI A/S (2023) |
Flest årsværk: | 472 årsværk hos A/S ØSTBIRK BYGNINGSINDUSTRI (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Babybillede v/Søren Busk (8 år 5 måneder) |
Seed: 534744398
Det startede i 2005 hos eStars I/S i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Casper Grud at Søren Busk stiftede eStars I/S den dag i april 2005. Titlen som Ejer og Stifter bestred Søren i 3 måneder, før stoppet d. 31. juli 2005.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen anden detailhandel bortset fra butikshandel. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. juli 2005.
Bestyrelsesposter (3)
-
GÅSDAL BYGNINGSINDUSTRI A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 02.01.2024 -
A/S ØSTBIRK BYGNINGSINDUSTRI
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 02.01.2024 -
THYREGOD BYGNINGSINDUSTRI A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.05.2024
Tidslinje (19)
-
THYREGOD BYGNINGSINDUSTRI A/S
Fratrådt som direktørDato: 01.05.2024
Registreringsdato: 01.05.2024 -
THYREGOD BYGNINGSINDUSTRI A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.05.2024
Registreringsdato: 01.05.2024 -
THYREGOD BYGNINGSINDUSTRI A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.04.2024
Registreringsdato: 30.04.2024
Blå bog (fortsat)
Søren har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
02.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
16.03.2023 - 29.02.2024
Bestyrelsesmedlem
01.03.2024 - 30.04.2024
Direktør
01.03.2024 - 01.05.2024
Bestyrelsesmedlem
01.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.09.2022 - 01.01.2023
Bestyrelsesmedlem
02.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.09.2022 - 01.01.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.06.2007 - 02.01.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Søren Busk har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos A/S ØSTBIRK BYGNINGSINDUSTRI der præsenterede et overskud på 35.234' DKK.
Søren har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 6 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 11 måneder fra 2023 til 2024 hos THYREGOD BYGNINGSINDUSTRI A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 35.234' DKK (A/S ØSTBIRK BYGNINGSINDUSTRI).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 198.644' DKK (A/S ØSTBIRK BYGNINGSINDUSTRI).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 59.036' DKK (THYREGOD BYGNINGSINDUSTRI A/S).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Kristian Ekknud Justesen.