Mette Østergaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 2015 (8 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Frisør Mette Ø (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Frisør Mette Ø (1 år 10 måneder) |
Seed: 2084591825
Karrieren som erhvervsleder startede i 2015 ved Frisør Mette Ø i rollen som Ejer. Mette Østergaard erhvervede virksomheden Frisør Mette Ø d. 1. november 2015. Mette der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer bestred Mette i 1 år 10 måneder, før stoppet den 30. september 2017.
Virksomheden opererede indenfor frisørsaloner. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2017 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. september 2017.
Tidslinje (2)
-
Frisør Mette Ø (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.09.2017
Registreringsdato: 30.09.2017 -
Frisør Mette Ø (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.11.2015
Registreringsdato: 01.11.2015
Blå bog (fortsat)
Mette har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 3 år 2 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
21.09.2022 - 22.03.2023
Reel ejer
01.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Ejer
01.11.2015 - 30.09.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager