Thomas Søren Bruun-Nielsen
Erhvervsaktiv: | 1. maj 2005 - 26. jan. 2022 |
Karrieren startede hos: | TB Consult v/ Thomas Bruun (Ejer) |
Største overskud: | 19.189' DKK ETA-DANMARK A/S (2014) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 30.033' DKK ETA-DANMARK A/S (2014) |
Største gæld: | 1.774' DKK ETA-DANMARK A/S (2018) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos ETA-DANMARK A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af ETA-DANMARK A/S (10 år 8 måneder) |
Seed: 1530199346
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2005 i TB Consult v/ Thomas Bruun i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Thomas Søren Bruun-Nielsen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Thomas i 9 år 4 måneder, inden stoppet d. 31. august 2014.
Virksomheden arbejdede indenfor anden teknisk rådgivning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. august 2014.
Direktørposter (1)
-
ETA-DANMARK A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2014
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
Sokoloff & Sewerin Arch SAS (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 26.01.2022
Registreringsdato: 26.01.2022 -
Sokoloff & Sewerin Arch SAS (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.06.2021
Registreringsdato: 01.06.2021 -
TB Consult v/ Thomas Bruun (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.08.2014
Registreringsdato: 31.08.2014
Blå bog (fortsat)
Thomas har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 4 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
01.01.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.06.2021 - 26.01.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.05.2005 - 31.08.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor ETA-DANMARK A/S landede et overskud på 19.189' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Niels Wingesø Falk.