Poul Jacob Skovgaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1987 (36 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | AULUM ORMEKULTUR ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 70.234' DKK Familien Skovgaard Holding ApS (2021) |
Største underskud: | -22.780' DKK East Group ApS (2023) |
Største egenkapital: | 170.369' DKK East Holding ApS (2021-22) |
Største gæld: | 113.301' DKK East Group ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 28 årsværk hos CLIPPER A/S (2016-17) |
Længste aktivitet: | Ejer af P. SKOVGAARD HOLDING ApS (24 år 1 måned) |
Seed: 1924946373
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 1987 i AULUM ORMEKULTUR ApS (tidligere ASX 12724 ApS) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Poul Jacob Skovgaard i 3 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 2. oktober 1991.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1992 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 28. april 1992.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
P. SKOVGAARD HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
Familien Skovgaard Holding ApS
Via P. SKOVGAARD HOLDING ApS -
East Holding ApS
Via Familien Skovgaard Holding ApS -
East Group ApS
Via East Holding ApS -
EAST.DK ApS
Via East Group ApS -
Aid Studio ApS
Via EAST.DK ApS -
Core Bolig XI Investoraktieselskab Nr. 15
Via P. SKOVGAARD HOLDING ApS
Direktørposter (6)
-
EAST.DK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.09.2019 -
P. SKOVGAARD HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.02.2003 -
Jannik Skovgaard Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.05.2023 -
Familien Skovgaard Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.06.2018 -
East Group ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.10.2021 -
East Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.10.2021
Bestyrelsesposter (3)
-
Magnus Skovgaard Holding ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 16.09.2022 -
EAST.DK ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.12.2016 -
Mille Skovgaard Holding ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 16.09.2022
Tidslinje (48)
-
Jannik Skovgaard Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 31.05.2023
Registreringsdato: 31.05.2023 -
East.Nordic ApS
Fratrådt som direktørDato: 06.12.2022
Registreringsdato: 06.12.2022 -
EAST.EU ApS
Fratrådt som direktørDato: 06.12.2022
Registreringsdato: 06.12.2022
Blå bog (fortsat)
Poul har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 28 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
31.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
26.10.2021 - Stadig aktiv
Ejer
02.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via East Holding ApS -
Direktør
26.10.2021 - Stadig aktiv
Ejer
16.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% Via Familien Skovgaard Holding ApS -
Reel ejer og Direktør
18.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 52% -
Ejer
01.08.2000 - Stadig aktiv
Direktør
25.02.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Poul Jacob Skovgaard er desuden indehaver af holdingselskabet Familien Skovgaard Holding ApS (52% ejerskab). Gennem holdingselskabet Familien Skovgaard Holding ApS ejes der også andele i East Holding ApS (20-24.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Poul Jacob Skovgaard, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Familien Skovgaard Holding ApS kunne offentliggøre et overskud på 70.234' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor East Group ApS kunne offentliggøre et underskud på 22.780' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 13.607' DKK (EAST.DK ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 22.780' DKK (East Group ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 150.403' DKK (East Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -394' DKK (Familien Skovgaard Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Poul' netværk er Magnus Spaabæk Skovgaard.