Lene Førrisdahl Nathan
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2002 (22 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | NATHAN HOLDING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 6.502' DKK HERBERTNATHAN & CO INTERNATIONAL A/S (2015-16) |
Største underskud: | -9.218' DKK MOVIERIGHTS ApS (2013-14) |
Største egenkapital: | 5.026' DKK HERBERTNATHAN & CO DANMARK A/S (2014-15) |
Største gæld: | 9.122' DKK MOVIERIGHTS ApS (2014-15) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos HERBERTNATHAN & CO DANMARK A/S (2016) |
Længste aktivitet: | Direktør af KONSULENTHUSET HOLTE ApS (20 år 1 måned) |
Seed: 78244311
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2002 hos NATHAN HOLDING A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Lene Førrisdahl Nathan i 13 år 9 måneder, før stoppet d. 10. oktober 2015.
Virksomhedens branche var dengang indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 kunne vise et overskud på 1.845' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 25. april 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
FERIEBYEN HALD STRAND ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Direktørposter (2)
-
KONSULENTHUSET HOLTE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.08.2004 -
FERIEBYEN HALD STRAND ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.02.2012
Tidslinje (18)
-
BYALA PANORAMA VIEW A/S
Fratrådt som direktørDato: 17.12.2019
Registreringsdato: 17.12.2019 -
BYALA PANORAMA VIEW A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.12.2019
Registreringsdato: 17.12.2019 -
TUZLATA PANORAMA VIEW A/S (Nu: TUZLATA PANORAMA VIEW ApS)
Fratrådt som direktørDato: 31.05.2018
Registreringsdato: 31.05.2018
Blå bog (fortsat)
Lene har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
22.02.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Stifter og Ejer
15.05.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
28.08.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
16.02.2016 - 17.12.2019
Bestyrelsesmedlem
17.02.2017 - 17.12.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.11.2016 - 31.05.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor FERIEBYEN HALD STRAND ApS kunne offentliggøre et overskud på 2.433' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor MOVIERIGHTS ApS kunne offentliggøre et underskud på 9.218' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 198' DKK (KONSULENTHUSET HOLTE ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.106' DKK (FERIEBYEN HALD STRAND ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.342' DKK (FERIEBYEN HALD STRAND ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 79' DKK (TUZLATA PANORAMA VIEW A/S (Nu: TUZLATA PANORAMA VIEW ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Lene' netværk er Herbert Michael Nathan.