Jens Dinsen Schultz
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2005 (19 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Skelbæk I/S v/Nis & Jens Schultz (Ejer) |
Største overskud: | 18.392' DKK Avlscenter Eskegaard A/S (2022) |
Største underskud: | -3.931' DKK Skelbæk A/S (2019) |
Største egenkapital: | 79.119' DKK Avlscenter Eskegaard A/S (2023) |
Største gæld: | 268.370' DKK Avlscenter Eskegaard A/S (2022) |
Flest årsværk: | 37 årsværk hos Avlscenter Eskegaard A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Skelbæk Opformering v/ Jens Schultz (8 år 10 måneder) |
Seed: 1341895647
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2005 i Skelbæk I/S v/Nis & Jens Schultz med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Nis Erik Schultz at Jens Dinsen Schultz stiftede Skelbæk I/S v/Nis & Jens Schultz den dag i juli 2005. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Jens i 5 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 30. juni 2011.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen avl af smågrise. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2011 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. juni 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Skelbæk Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Eskegaard Holding ApS
Via Skelbæk Holding ApS -
Avlscenter Eskegaard A/S
Via Eskegaard Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Skelbæk Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.08.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
Avlscenter Eskegaard A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.12.2021
Tidslinje (13)
-
Skelbæk A/S
Fratrådt som direktørDato: 09.12.2021
Registreringsdato: 09.12.2021 -
Skelbæk A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.12.2021
Registreringsdato: 09.12.2021 -
Avlscenter Eskegaard A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.12.2021
Registreringsdato: 09.12.2021
Blå bog (fortsat)
Jens har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
08.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
09.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20% -
Stifter, Ejer og Direktør
22.08.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
28.06.2018 - 09.12.2021
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.06.2011 - 30.04.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Jens Dinsen Schultz er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Skelbæk Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 14.585' DKK. Igennem holdingselskabet Skelbæk Holding ApS har Jens derfor også ejerandele i Eskegaard Holding ApS (20-24.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Jens Dinsen Schultz, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Skelbæk Holding ApS kunne offentliggøre et overskud på 2.849' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor Skelbæk A/S kunne offentliggøre et underskud på 3.931' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 4.476' DKK (Avlscenter Eskegaard A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 79.119' DKK (Avlscenter Eskegaard A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 14.585' DKK (Skelbæk Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Jørgen Schultz.