Kim Fernst Backe
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2005 (19 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Backe Vin v/Kim F Backe (Ejer) |
Største overskud: | 315' DKK HELSINGØR HANDEL F.M.B.A. (2022-23) |
Største underskud: | -163' DKK HELSINGØR HANDEL F.M.B.A. (2021-22) |
Største egenkapital: | 328' DKK HELSINGØR HANDEL F.M.B.A. (2022-23) |
Største gæld: | 167' DKK HELSINGØR HANDEL F.M.B.A. (2020-21) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos HELSINGØR HANDEL F.M.B.A. (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Backe Vin v/Kim F Backe (15 år 3 måneder) |
Seed: 603336223
Det begyndte den dag i 2005 i Backe Vin v/Kim F Backe i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Kim Fernst Backe der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Kim i 15 år 3 måneder, inden stoppet d. 30. september 2020.
Virksomheden arbejdede indenfor engroshandel med vin og spiritus. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2020 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. september 2020.
Bestyrelsesposter (1)
-
HELSINGØR HANDEL F.M.B.A.
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.12.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
Backe Vin ApS (Nu: Vin Marts 2020 ApS) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 29.04.2022
Registreringsdato: 29.04.2022 -
Backe Vin v/Kim F Backe (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.09.2020
Registreringsdato: 30.09.2020 -
Backe Vin ApS (Nu: Vin Marts 2020 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 31.03.2020
Registreringsdato: 31.03.2020
Blå bog (fortsat)
Kim har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 3 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
01.03.2019 - 29.04.2022
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.06.2005 - 30.09.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
28.11.2017 - 27.11.2018
Bestyrelsesmedlem
10.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.02.2014 - 08.02.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Kim' netværk er Henrik Madsen.