Torben Pilegaard Waage
Erhvervsaktiv siden: | 27. aug. 2001 (23 år) |
Karrieren startede hos: | Knowit Solutions Miracle A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 169.115' DKK Spektral Experience ApS (2017-18) |
Største underskud: | -28.242' DKK ZEALAND CARE A/S (2021) |
Største egenkapital: | 149.247' DKK Spektral Experience ApS (2019-20) |
Største gæld: | 114.273' DKK MIRACLE A/S (Nu: Knowit Solutions Miracle A/S) (2018-19) |
Flest årsværk: | 174 årsværk hos MIRACLE A/S (Nu: Knowit Solutions Miracle A/S) (2017-18) |
Længste aktivitet: | Ejer af Kromann Reumert (19 år 8 måneder) |
Seed: 930037821
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2001 i Knowit Solutions Miracle A/S (tidligere MIRACLE A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Torben Pilegaard Waage i 3 år, før fratrædelsen d. 3. september 2004.
I dag arbejder virksomheden med konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et underskud på 637' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Kromann Reumert
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (10)
-
KR 332 ApS
Via Kromann Reumert -
KR 649 A/S
Via KR 332 ApS -
KR 1999 ApS
Via KR 332 ApS -
KR 2000 ApS
Via KR 332 ApS -
KR 2001 ApS
Via KR 332 ApSNyt selskab -
KR 2002 ApS
Via KR 332 ApSNyt selskab -
KR 2003 ApS
Via KR 332 ApSNyt selskab -
KR 2005 ApS
Via KR 332 ApSNyt selskab -
KR 2004 ApS
Via KR 332 ApSNyt selskab -
ADVOKATFIRMAET KROMANN REUMERT INTERNATIONAL A/S
Via Kromann Reumert
Bestyrelsesposter (1)
-
AUTOREMIND A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 19.06.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (48)
-
AUTOREMIND A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.06.2024
Registreringsdato: 19.06.2024 -
ZEALAND CARE A/S (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.12.2023
Registreringsdato: 15.12.2023 -
ZEALAND CARE A/S (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.05.2022
Registreringsdato: 01.05.2022
Blå bog (fortsat)
Torben har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
19.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.01.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.05.2022 - 15.12.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.06.2020 - 22.02.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.06.2020 - 23.11.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Torben Pilegaard Waage har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem i VPMEX ApS der præsenterede et overskud på 2.061' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016-17 som bestyrelsesmedlem i NDS DENMARK HOLDING A/S der præsenterede et underskud på 1.978' DKK.
Torben har i alt siddet i bestyrelsen hos 24 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år fra 2001 til 2004 hos Knowit Solutions Miracle A/S.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 637' DKK (MIRACLE A/S (Nu: Knowit Solutions Miracle A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 33.749' DKK (MIRACLE A/S (Nu: Knowit Solutions Miracle A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.386' DKK (AUTOREMIND A/S).
En af de forbindelser som går igen i Torben' netværk er Bent Kemplar.