Martin Dahl Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2005 (19 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Kromann Reumert (Ejer) |
Største overskud: | 1.299' DKK COHEBO HOLDING ApS (2019) |
Største underskud: | -857' DKK COHEBO HOLDING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 3.373' DKK COHEBO HOLDING ApS (2015) |
Største gæld: | 11.069' DKK DE LOKALE UGEAVISER A/S (2021) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos DE LOKALE UGEAVISER A/S (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af Kromann Reumert (19 år 8 måneder) |
Seed: 1424419598
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2005 hos Kromann Reumert i hvervet som Ejer. Martin Dahl Pedersen købte sig ind i virksomheden den 1. januar 2005 og havde en ejerandel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Martin af: John Jakobsen, Carsten Fode, Michael Keldsen og 52 andre personer. Titlen som Ejer har Martin nu besiddet i 19 år 8 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen juridisk bistand.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Kromann Reumert
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (10)
-
KR 332 ApS
Via Kromann Reumert -
KR 649 A/S
Via KR 332 ApS -
KR 1999 ApS
Via KR 332 ApS -
KR 2000 ApS
Via KR 332 ApS -
KR 2001 ApS
Via KR 332 ApSNyt selskab -
KR 2002 ApS
Via KR 332 ApSNyt selskab -
KR 2003 ApS
Via KR 332 ApSNyt selskab -
KR 2005 ApS
Via KR 332 ApSNyt selskab -
KR 2004 ApS
Via KR 332 ApSNyt selskab -
ADVOKATFIRMAET KROMANN REUMERT INTERNATIONAL A/S
Via Kromann Reumert
Repræsentant (1)
-
RETTIGHEDSUDVALGET VEDR SOYA V/ADV ERIK MOHR MERSING
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 17.03.2023
Ejendomme (5)
Tidslinje (8)
-
DE LOKALE UGEAVISER A/S (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.04.2024
Registreringsdato: 09.04.2024 -
RETTIGHEDSUDVALGET VEDR SOYA V/ADV ERIK MOHR MERSING
Tilknyttet som repræsentantDato: 17.03.2023
Registreringsdato: 17.03.2023 -
DE LOKALE UGEAVISER A/S (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.04.2022
Registreringsdato: 07.04.2022
Blå bog (fortsat)
Martin har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
17.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.01.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
07.04.2022 - 09.04.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.04.2015 - 11.05.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
31.08.2010 - 04.06.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Martin Dahl Pedersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos DE LOKALE UGEAVISER A/S der præsenterede et underskud på 844' DKK.
Martin har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 9 måneder fra 2010 til 2014 hos COHEBO HOLDING ApS.
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Bent Kemplar.