Georg Sørensen
Karrieren startede hos: | MCH A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 19.530' DKK FRANDSEN LIGHTING A/S (Nu: NINE UNITED SCANDINAVIA A/S) (2018) |
Største underskud: | -39.662' DKK MESSECENTER HERNING A/S (Nu: MCH A/S) (2020) |
Største egenkapital: | 133.223' DKK MESSECENTER HERNING A/S (Nu: MCH A/S) (2018) |
Største gæld: | 743.007' DKK MESSECENTER HERNING A/S (Nu: MCH A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 302 årsværk hos MESSECENTER HERNING A/S (Nu: MCH A/S) (2019) |
Seed: 1620821560
Karrieren som leder begyndte for alvor for nu flere år siden ved MCH A/S (tidligere A/S HERNING-HALLEN) som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Georg Sørensen i 50 år 4 måneder, før fratrædelsen den 8. maj 1995.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen organisering af kongresser, messer og udstillinger. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 25.392' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
GS Invest v/Georg Sørensen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Direktørposter (1)
-
MCH A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.01.2005
Tidslinje (26)
-
WS Inwest I/S (Nu: GS Invest) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.08.2021
Registreringsdato: 31.08.2021 -
GS Invest v/Georg Sørensen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2021
Registreringsdato: 01.01.2021 -
VERPAN ApS (Nu: VERPAN A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.12.2019
Registreringsdato: 31.12.2019
Blå bog (fortsat)
Georg har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 75 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
10.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
29.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
16.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Stifter og Ejer
01.05.2005 - 31.08.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Georg Sørensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem ved FRANDSEN LIGHTING A/S (Nu: NINE UNITED SCANDINAVIA A/S) der præsenterede et overskud på 19.530' DKK.
Georg har i alt siddet i bestyrelsen hos 10 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 50 år 4 måneder fra 1944 til 1995 hos MCH A/S.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 27.772' DKK (FRANDSEN LIGHTING A/S (Nu: NINE UNITED SCANDINAVIA A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 71.615' DKK (MESSECENTER HERNING A/S (Nu: MCH A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 52.371' DKK (FRANDSEN LIGHTING A/S (Nu: NINE UNITED SCANDINAVIA A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Georg' netværk er Jan Vinther Laursen.