Bo Lynge Melhede
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2005 (19 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Bo Lynge (Ejer) |
Største overskud: | 136' DKK Lynge & Søn ApS (2022) |
Største underskud: | -310' DKK Lynge & Søn ApS (2021) |
Største egenkapital: | 95' DKK Lynge & Søn ApS (2020) |
Største gæld: | 261' DKK Lynge & Søn ApS (2021) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Lynge & Søn ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Bo Lynge (19 år 3 måneder) |
Seed: 584686536
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2005 ved Bo Lynge (tidligere bolynge v/Bo Lynge) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Bo Lynge Melhede og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Bo nu bestreddet i 19 år 3 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor tømrer- og bygningssnedkervirksomhed.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Bo Lynge
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Lynge & Søn ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Ejerandel: 50-66.65%
Tidslinje (4)
-
Lynge & Søn ApS
Fratrådt som direktørDato: 10.10.2023
Registreringsdato: 10.10.2023 -
Lynge & Søn ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 28.09.2018
Registreringsdato: 28.09.2018 -
Lynge & Søn ApS
Tilknyttet som direktørDato: 28.09.2018
Registreringsdato: 28.09.2018
Blå bog (fortsat)
Bo har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 3 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.07.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Direktør
28.09.2018 - 10.10.2023
Ejer
28.09.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Lynge & Søn ApS kunne offentliggøre et overskud på 136' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Lynge & Søn ApS kunne offentliggøre et underskud på 310' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Bo' netværk er Alex Lynge Melhede.