Tobias Christopher Arroyave Købke
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2005 (19 år) |
Karrieren startede hos: | Solidsilver v/Købke, Caballero & Kamedula (Ejer) |
Største overskud: | 26.664' DKK REBEL PENGUIN ApS (2023) |
Største underskud: | -4.757' DKK REBEL PENGUIN ApS (2018) |
Største egenkapital: | 53.389' DKK REBEL PENGUIN ApS (2023) |
Største gæld: | 48.081' DKK REBEL PENGUIN ApS (2023) |
Flest årsværk: | 64 årsværk hos REBEL PENGUIN ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af AK Holding 2017 ApS (7 år 10 måneder) |
Seed: 1854589535
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 2005 i Solidsilver v/Købke, Caballero & Kamedula i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartnerne Virginia Isabel Arroyave Købke, Nikolaj Frederik Kamedula at Tobias Christopher Arroyave Købke stiftede Solidsilver v/Købke, Caballero & Kamedula den dag i september 2005. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Tobias i 1 år 6 måneder, før fratrædelsen d. 31. marts 2007.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen engroshandel med guld- og sølvvarer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. marts 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
AK Holding 2017 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
LH Fund III ApS
Via AK Holding 2017 ApS -
RPM Records ApS
Via LH Fund III ApS -
Nordic Wheelers ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via AK Holding 2017 ApS
Direktørposter (1)
-
AK Holding 2017 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.11.2016
Ejendomme (2)
Tidslinje (6)
-
REBEL PENGUIN ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.09.2017
Registreringsdato: 26.09.2017 -
AK Holding 2017 ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 14.11.2016
Registreringsdato: 14.11.2016 -
AK Holding 2017 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 14.11.2016
Registreringsdato: 14.11.2016
Blå bog (fortsat)
Tobias har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 4 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
14.11.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
17.12.2015 - 26.09.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.09.2005 - 31.03.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tobias Christopher Arroyave Købke er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn AK Holding 2017 ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -813' DKK. Gennem holdingselskabet AK Holding 2017 ApS har Tobias derfor også andele i LH Fund III ApS (10-14.99%) & Nordic Wheelers ApS (10-14.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Tobias Christopher Arroyave Købke, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor AK Holding 2017 ApS kunne fremvise et overskud på 1.330' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor AK Holding 2017 ApS kunne fremvise et underskud på 1.091' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 26.664' DKK (REBEL PENGUIN ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 216' DKK (AK Holding 2017 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 53.389' DKK (REBEL PENGUIN ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -813' DKK (AK Holding 2017 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Tobias' netværk er Tine Marienhof Hyllested.