Mads Guldmann Odgaard
Erhvervsaktiv siden: | 5. jul. 2005 (19 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Divetravel v/Mads Odgaard Andersen (Ejer) |
Største overskud: | 2.675' DKK KINGFISH DIVE & TRAVEL ApS (2013-14) |
Største underskud: | -3.059' DKK KINGFISH DIVE & TRAVEL ApS (2019-20) |
Største egenkapital: | 6.050' DKK KINGFISH DIVE & TRAVEL ApS (2018-19) |
Største gæld: | 23.672' DKK KINGFISH DIVE & TRAVEL ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 24 årsværk hos KINGFISH DIVE & TRAVEL ApS (2019-20) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af KINGFISH DIVE & TRAVEL ApS (9 år 4 måneder) |
Seed: 1446833820
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2005 i Divetravel v/Mads Odgaard Andersen i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Mads Guldmann Odgaard der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Mads i 2 år 11 måneder, inden stoppet d. 30. juni 2008.
Virksomheden arbejdede indenfor rejsearrangører. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. juni 2008.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
KINGFISH DIVE & TRAVEL ApS
Ejerandel: 33.34-49.99% -
HeyOcean Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
HeyOcean ApS
Via HeyOcean Holding ApS
Direktørposter (2)
-
HeyOcean ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.2023 -
HeyOcean Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.10.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
KINGFISH DIVE & TRAVEL ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.02.2024
Tidslinje (13)
-
KINGFISH DIVE & TRAVEL ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.02.2024
Registreringsdato: 16.02.2024 -
HeyOcean ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.11.2023
Registreringsdato: 01.11.2023 -
HeyOcean Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 31.10.2023
Registreringsdato: 31.10.2023
Blå bog (fortsat)
Mads har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 2 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
01.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
31.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
13.12.2006 - 15.05.2014
Bestyrelsesmedlem
15.05.2014 - 11.10.2023
Ejer
30.06.2015 - 09.03.2016
Ejer
10.03.2016 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
16.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
05.07.2005 - 30.06.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Mads Guldmann Odgaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HeyOcean Holding ApS (100% ejerskab). Gennem sit holdingselskab HeyOcean Holding ApS har Mads dermed også andele i HeyOcean ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Mads Guldmann Odgaard, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor KINGFISH DIVE & TRAVEL ApS landede et overskud på 2.675' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor KINGFISH DIVE & TRAVEL ApS landede et underskud på 3.059' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Mads' netværk er Morten Reckeweg Højgaard.