Niels Meidahl
Erhvervsaktiv siden: | 20. feb. 2003 (21 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | FLUIMEDIX ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 860.610' DKK DSV MILJØ A/S (Nu: Leonora Ejendomme A/S) (2017-18) |
Største underskud: | -900.000' DKK Nuuday A/S (2019) |
Største egenkapital: | 6.543.000' DKK Nuuday A/S (2022) |
Største gæld: | 17.425.000' DKK Nuuday A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SOUNDEAR A/S (12 år 4 måneder) |
Seed: 900816186
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2003 hos FLUIMEDIX ApS (tidligere MEMSFLOW ApS) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Niels Meidahl i 6 år 8 måneder, før stoppet d. 16. november 2009.
Nu arbejder virksomheden med anden teknisk rådgivning. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et underskud på 111' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Emmijo ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
BUSINESS INNOVATION & MARKETING A/S
Via Emmijo ApS -
Coworkit A/S
Via BUSINESS INNOVATION & MARKETING A/S
Direktørposter (4)
-
Emmijo ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.03.2015 -
InstallatørGruppen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.03.2023 -
IG TopCo ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.03.2023 -
IG MidCo ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.03.2023
Bestyrelsesposter (19)
-
KJELLERUP VVS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.03.2023 -
WeCon A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.03.2023 -
T. JESPERSEN VENTILATION ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.06.2023 -
ALVENT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.03.2023 -
LEON PETERSEN GASSERVICE A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 07.11.2023 -
HANS HENNING NIELSEN A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.05.2020 -
Kjellerup VVS Service A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.03.2023 -
DANSK KLIMATEKNIK A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.04.2024 -
A-COMFORT ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.03.2023 -
IB ANDERSEN VVS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.08.2023 -
CHVVS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.03.2023 -
Kjellerup Ventilation ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.03.2023 -
GL Iso ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.03.2023 -
BUSINESS INNOVATION & MARKETING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.12.2019 -
Reconor A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.07.2020 -
Kjellerup Group A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.03.2023 -
Kjellerup Green Energy ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.04.2023 -
Ejendomsselskabet Lunikvej 28 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.06.2023 -
Ejendomsselskabet Gammel Køge Landevej 746 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.06.2023
Tidslinje (172)
-
HALSNÆS SMEDEN A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.05.2024
Registreringsdato: 01.05.2024 -
GL VVS A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.05.2024
Registreringsdato: 01.05.2024 -
MH Gruppen MidCo ApS
Fratrådt som direktørDato: 16.04.2024
Registreringsdato: 16.04.2024
Blå bog (fortsat)
Niels har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
21.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
27.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
27.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
16.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Niels Meidahl har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem hos FITNESS WORLD A/S (Nu: Pure Gym Denmark A/S) der præsenterede et overskud på 102.437' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem hos FITNESS WORLD A/S (Nu: Pure Gym Denmark A/S) der præsenterede et underskud på 385.014' DKK.
Niels har i alt siddet i bestyrelsen hos 74 forskellige selskaber (heraf 13 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 19 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 12 år 4 måneder fra 2011 til 2024 hos SOUNDEAR A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 154.260' DKK (RÅSTOF OG GENANVENDELSE SELSKABET AF 1990 A/S (Nu: RGS Nordic A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 451.000' DKK (Nuuday A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.122.000' DKK (Nuuday A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -214.096' DKK (MH Gruppen MidCo ApS).
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Peter Frandsen.