Anne Munk Plum Enemark
Erhvervsaktiv siden: | 30. jun. 1991 (33 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | ENEMARK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 145' DKK ENEMARK A/S (2014) |
Største underskud: | -265' DKK ENEMARK A/S (2016) |
Største egenkapital: | -757' DKK ENEMARK A/S (2015) |
Største gæld: | 1.709' DKK ENEMARK A/S (2016) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos ENEMARK A/S (2016) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ENEMARK A/S (26 år 3 måneder) |
Seed: 2042312285
Karrieren som leder begyndte den dag i 1991 i ENEMARK A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Anne Munk Plum Enemark i 26 år 3 måneder, inden stoppet d. 25. oktober 2017.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor reklamebureauer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 viste et overskud på 145' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 21. januar 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Plums Plantage I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (5)
-
ENEMARK A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.10.2017
Registreringsdato: 25.10.2017 -
OLIVANDER & PARTNERS A.M.B.A.
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.02.2009
Registreringsdato: 23.02.2009 -
OLIVANDER & PARTNERS A.M.B.A.
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.08.2006
Registreringsdato: 28.08.2006
Blå bog (fortsat)
Anne har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 33 år 2 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Stifter og Ejer
01.01.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
30.06.1991 - 25.10.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.08.2006 - 23.02.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Anne Munk Plum Enemark har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem i ENEMARK A/S der præsenterede et overskud på 145' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem i ENEMARK A/S der præsenterede et underskud på 265' DKK.
Anne har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 26 år 3 måneder fra 1991 til 2017 hos ENEMARK A/S.
En af de forbindelser som går igen i Anne' netværk er Claus Plum.