Richard Tronier
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2005 (19 år) |
Karrieren startede hos: | Tronier Nedbrydning v/Richard Tronier (Ejer) |
Største overskud: | 3.128' DKK Tronier Horsens Holding ApS (2021) |
Største underskud: | -3.193' DKK Tronier Nedbrydning A/S (Nu: Aktieselskabet af 4. august 2020) (2018) |
Største egenkapital: | 4.660' DKK Tronier Horsens Holding ApS (2022) |
Største gæld: | 14.668' DKK Tronier Aktiviteter A/S (2023) |
Flest årsværk: | 16 årsværk hos Tronier Nedbrydning A/S (Nu: Aktieselskabet af 4. august 2020) (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af Tronier Nedbrydning v/Richard Tronier (13 år 3 måneder) |
Seed: 392793082
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2005 hos Tronier Nedbrydning v/Richard Tronier (tidligere Tronier Handel og Service v/Richard Nielsen) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Richard Tronier der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Richard i 13 år 3 måneder, før stoppet d. 31. december 2018.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen forberedende byggepladsarbejder. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2018 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Tronier Horsens Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
Anpartsselskabet af 8. september 2020 UNDER KONKURS
Via Tronier Horsens Holding ApS -
Aktieselskabet af 4. august 2020 UNDER KONKURS
Via Tronier Horsens Holding ApS -
Tronier Aktiviteter A/S
Via Tronier Horsens Holding ApS -
Tronier Ejendomme ApS
Via Tronier Horsens Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Tronier Horsens Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.11.2018 -
Tronier Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.09.2020 -
Tronier Aktiviteter A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.07.2020
Repræsentant (1)
-
CHMC
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 01.08.2023
Bestyrelsesposter (2)
-
Tronier Ejendomme ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.09.2020 -
Tronier Aktiviteter A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.08.2020
Tidslinje (19)
-
CHMC
Tilknyttet som repræsentantDato: 01.08.2023
Registreringsdato: 01.08.2023 -
Tronier Ejendomme ApS (Nu: Anpartsselskabet af 8. september 2020)
Fratrådt som direktørDato: 14.10.2020
Registreringsdato: 14.10.2020 -
Tronier Nedbrydning A/S (Nu: Aktieselskabet af 4. august 2020)
Fratrådt som direktørDato: 16.09.2020
Registreringsdato: 16.09.2020
Blå bog (fortsat)
Richard har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
01.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem
08.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
28.07.2020 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
04.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
26.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Reel ejer og Direktør
31.05.2018 - 14.10.2020
Ejer
31.05.2018 - 26.11.2018
Reel ejer
26.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Richard Tronier er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Tronier Horsens Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.069' DKK. Igennem holdingselskabet Tronier Horsens Holding ApS har Richard derfor også ejerandele i Anpartsselskabet af 8. september 2020 (100%), Aktieselskabet af 4. august 2020 (100%), Tronier Aktiviteter A/S (100%) samt Tronier Ejendomme ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Richard Tronier, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Tronier Horsens Holding ApS kunne offentliggøre et overskud på 3.128' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor Tronier Nedbrydning A/S (Nu: Aktieselskabet af 4. august 2020) kunne offentliggøre et underskud på 3.193' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.365' DKK (Tronier Aktiviteter A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.549' DKK (Tronier Ejendomme ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.894' DKK (Tronier Aktiviteter A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 86' DKK (Tronier Ejendomme ApS).
En af de forbindelser som går igen i Richard' netværk er Ole Møller Jespersen.