Ulla Dupont
Karrieren startede hos: | REKLAMEHUSET AF 1932 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 82' DKK REKLAMEHUSET AF 1932 A/S (2013-14) |
Største underskud: | -65' DKK REKLAMEHUSET AF 1932 A/S (2019-20) |
Største egenkapital: | 413' DKK REKLAMEHUSET AF 1932 A/S (2018-19) |
Største gæld: | 78' DKK REKLAMEHUSET AF 1932 A/S (2013-14) |
Seed: 397806396
Karrieren I Danmark startede for nu mange år siden hos REKLAMEHUSET AF 1932 A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Ulla Dupont i 72 år 1 måned, før stoppet d. 28. maj 2004.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor reklamebureauer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2013-14 som viste et overskud på 82' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 26. september 2023.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
DUPONT &/HANSEN REKLAMEPRODUKTION I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
Dupont Ejendomme (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2024
Registreringsdato: 30.06.2024 -
Dupont Ejendomme (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 23.02.2023
Registreringsdato: 23.02.2023 -
DUPONT &/HANSEN REKLAMEPRODUKTION I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 10.12.2022
Registreringsdato: 10.12.2022
Blå bog (fortsat)
Ulla har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 73 år 11 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
10.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
23.02.2023 - 30.06.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
11.04.1932 - 28.05.2004
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Ulla' netværk er Mogens Verner Hansen.