Timo Klindt Bohni
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2005 (18 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Timo Bohni Nielsen (Ejer) |
Største overskud: | 2.138' DKK PG Erhvervspsykologi I/S (Nu: Perspektivgruppen I/S) (2022) |
Største underskud: | -731' DKK MacMann Berg P/S (2022) |
Største egenkapital: | 1.686' DKK Timo Klindt Bohni Holding ApS (Nu: TKB Holding ApS) (2023) |
Største gæld: | 6.820' DKK MacMann Berg P/S (2017) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos MacMann Berg P/S (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af TKB Holding ApS (7 år 9 måneder) |
Seed: 1534236901
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2005 ved Timo Bohni Nielsen i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Timo Klindt Bohni der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Timo i 7 måneder, før fratrædelsen den 16. maj 2006.
Virksomheden opererede indenfor branchen undervisning i øvrigt. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2006 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 16. maj 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TKB Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Komplementarselskabet MacMann Berg ApS
Via TKB Holding ApS -
MacMann Berg P/S
Via Komplementarselskabet MacMann Berg ApS
Direktørposter (1)
-
TKB Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.12.2016
Bestyrelsesposter (1)
-
MacMann Berg P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.01.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
PERSPEKTIVGRUPPEN ApS (Nu: Selskabet af den 1. juli 2021 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 31.08.2023
Registreringsdato: 31.08.2023 -
MacMann Berg P/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.01.2023
Registreringsdato: 09.01.2023 -
PERSPEKTIVGRUPPEN ApS (Nu: Selskabet af den 1. juli 2021 ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 23.12.2016
Registreringsdato: 23.12.2016
Blå bog (fortsat)
Timo har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer
01.01.2023 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
09.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter, Ejer og Direktør
09.12.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
29.05.2020 - 09.11.2023
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
23.12.2016 - 31.08.2023
Ejerandel: 50%
Timo Klindt Bohni ejer desuden også holdingselskabet Komplementarselskabet MacMann Berg ApS (ejer lige nu 33,33%). Gennem holdingselskabet Komplementarselskabet MacMann Berg ApS ejes der også andele i MacMann Berg P/S (Fuldt ansvarlig deltager).
Udforsk også koncerndiagram for Timo Klindt Bohni, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor PERSPEKTIVGRUPPEN ApS (Nu: Selskabet af den 1. juli 2021 ApS) landede et overskud på 1.385' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor PERSPEKTIVGRUPPEN ApS (Nu: Selskabet af den 1. juli 2021 ApS) landede et underskud på 56' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 745' DKK (Timo Klindt Bohni Holding ApS (Nu: TKB Holding ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 4' DKK (Komplementarselskabet MacMann Berg ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.686' DKK (Timo Klindt Bohni Holding ApS (Nu: TKB Holding ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 54' DKK (Komplementarselskabet MacMann Berg ApS).
En af de forbindelser som går igen i Timo' netværk er Frank Torst Iversen.