Christoffer Højnicke Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2005 (19 år) |
Karrieren startede hos: | Træningsfysiologerne I/S v/Christoffer Højnicke Andersen m fl (Ejer) |
Største overskud: | 343' DKK FIT&SUND DANMARK ApS (Nu: F&S Fitness & Træning ApS) (2016) |
Største underskud: | -4.147' DKK F&S Fitness- & Sundhedshuse ApS (2023) |
Største egenkapital: | 1.209' DKK FIT&SUND DANMARK ApS (Nu: F&S Fitness & Træning ApS) (2020) |
Største gæld: | 5.071' DKK FIT&SUND DANMARK ApS (Nu: F&S Fitness & Træning ApS) (2022) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos FIT&SUND DANMARK ApS (Nu: F&S Fitness & Træning ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Træningsfysiologerne (15 år 11 måneder) |
Seed: 1345306504
Karrieren I Danmark startede i 2005 i Træningsfysiologerne I/S v/Christoffer Højnicke Andersen m fl (tidligere Træningsfysiologerne I/S v/Christoffer Højnicke Andersen og Kim Skovholm) i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Kim Baltzer Skovholm at Christoffer Højnicke Andersen stiftede Træningsfysiologerne I/S v/Christoffer Højnicke Andersen m fl den dag i september 2005. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Christoffer i 5 år 10 måneder, før fratrædelsen d. 31. juli 2011.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2011 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. juli 2011.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Træningsfysiologerne
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
F&S Fitness- & Sundhedshuse ApS
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
F&S Fitness & Træning ApS
Via F&S Fitness- & Sundhedshuse ApS -
F&S Sundhed & Behandling ApS
Via F&S Fitness- & Sundhedshuse ApS -
Fit&Sund Odense ApS
Via F&S Fitness- & Sundhedshuse ApS
Bestyrelsesposter (1)
-
F&S Fitness- & Sundhedshuse ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.04.2019
Tidslinje (11)
-
FIT&SUND DANMARK ApS (Nu: F&S Fitness & Træning ApS) (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 11.04.2019
Registreringsdato: 11.04.2019 -
F&S Fitness- & Sundhedshuse ApS (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 10.04.2019
Registreringsdato: 10.04.2019 -
F&S Fitness- & Sundhedshuse ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.04.2019
Registreringsdato: 10.04.2019
Blå bog (fortsat)
Christoffer har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Bestyrelsesmedlem
10.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Stifter og Ejer
01.10.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Bestyrelsesmedlem og Ejer
15.07.2011 - 11.04.2019
Bestyrelsesmedlem
25.07.2016 - 15.02.2019
Ejerandel: 10-14.99% -
Stifter og Ejer
01.09.2005 - 31.07.2011
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2016 hvor FIT&SUND DANMARK ApS (Nu: F&S Fitness & Træning ApS) kunne fremvise et overskud på 343' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor F&S Fitness- & Sundhedshuse ApS kunne fremvise et underskud på 4.147' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 18' DKK (FIT&SUND DANMARK ApS (Nu: F&S Fitness & Træning ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 4.147' DKK (F&S Fitness- & Sundhedshuse ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -3.837' DKK (FIT&SUND DANMARK ApS (Nu: F&S Fitness & Træning ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -4.657' DKK (F&S Fitness- & Sundhedshuse ApS).
En af de forbindelser som går igen i Christoffer' netværk er Lene Skytte Nielsen.