Tomas Horsholm Therkildsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2005 (19 år) |
Karrieren startede hos: | Thomas Therkilsen og Berit Larsen (Ejer) |
Største overskud: | 71.700' DKK VORDINGBORG ENERGI HOLDING A/S (2018) |
Største underskud: | -12.511' DKK CFL CENTER FOR LEDELSE (2016) |
Største egenkapital: | 1.071.024' DKK VORDINGBORG ENERGI HOLDING A/S (2023) |
Største gæld: | 38.149' DKK CFL CENTER FOR LEDELSE (2016) |
Flest årsværk: | 72 årsværk hos CFL CENTER FOR LEDELSE (2014) |
Længste aktivitet: | Direktør af JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAGSFOND (7 år 5 måneder) |
Seed: 1178274541
Karrieren som erhvervsleder startede i 2005 hos Thomas Therkilsen og Berit Larsen i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Berit Lienhøft Larsen at Tomas Horsholm Therkildsen stiftede Thomas Therkilsen og Berit Larsen den dag i september 2005. Titlen som Ejer og Stifter bestred Tomas i 1 år 9 måneder, før stoppet d. 30. juni 2007.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen private husholdninger med ansat medhjælp. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. juni 2007.
Direktørposter (1)
-
JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAGSFOND
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.04.2017
Bestyrelsesposter (1)
-
CFL CENTER FOR LEDELSE
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.03.2018
Ejendomme (2)
Tidslinje (12)
-
JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG A/S
Fratrådt som direktørDato: 15.09.2021
Registreringsdato: 15.09.2021 -
FORENINGEN DE DANSKE SYDHAVSKYSTER F.M.B.A
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.03.2018
Registreringsdato: 21.03.2018 -
CFL CENTER FOR LEDELSE
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.03.2018
Registreringsdato: 16.03.2018
Blå bog (fortsat)
Tomas har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
16.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.04.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.04.2017 - 15.09.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.08.2014 - 21.03.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
13.05.2016 - 02.06.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Tomas Horsholm Therkildsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos CFL CENTER FOR LEDELSE der præsenterede et overskud på 6.092' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem hos FORENINGEN DE DANSKE SYDHAVSKYSTER F.M.B.A der præsenterede et underskud på 549' DKK.
Tomas har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 6 måneder fra 2018 til i dag hos CFL CENTER FOR LEDELSE.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 33.599' DKK (VORDINGBORG ENERGI HOLDING A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.071.024' DKK (VORDINGBORG ENERGI HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 4.328' DKK (CFL CENTER FOR LEDELSE).
En af de forbindelser som går igen i Tomas' netværk er Anette Wad.