Michael Martin Degn
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2005 (19 år) |
Karrieren startede hos: | Alt-Floor Danmark v/Michael Martin Degn (Ejer) |
Største overskud: | 990' DKK Degn Capital ApS (Nu: Linear CM ApS) (2022) |
Største underskud: | -160' DKK Degn Capital ApS (Nu: Linear CM ApS) (2021) |
Største egenkapital: | 1.232' DKK Linear CM Aarhus ApS (Nu: Colony6 ApS) (2023) |
Største gæld: | 1.359' DKK Degn & CO IVS (Nu: Degn & CO ApS) (2018) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos Degn Capital ApS (Nu: Linear CM ApS) (2020) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Linear CM ApS (5 år 2 måneder) |
Seed: 115078277
Karrieren som leder begyndte den dag i 2005 hos Alt-Floor Danmark v/Michael Martin Degn (tidligere Sander´s Gulventerprise v/ Michael M. Degn) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Michael Martin Degn der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Michael i 4 år, inden stoppet den 6. oktober 2009.
Virksomheden specialiserede sig indenfor udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2009 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 6. oktober 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Colony6 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Linear CM ApS
Via Colony6 ApS -
OPEN SKY 2 ApS
Via Colony6 ApS
Direktørposter (3)
-
Linear CM ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.10.2020 -
Colony6 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.11.2020 -
OPEN SKY 2 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.12.2023
Tidslinje (16)
-
OPEN SKY 2 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 18.12.2023
Registreringsdato: 18.12.2023 -
Degn Capital ApS (Nu: Linear CM ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 01.01.2022
Registreringsdato: 01.01.2022 -
Linear CM Aarhus ApS (Nu: Colony6 ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 16.11.2020
Registreringsdato: 16.11.2020
Blå bog (fortsat)
Michael har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
18.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Ejer
16.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
14.04.2023 - 20.12.2023
Ejerandel: 50% -
Stifter, Direktør og Ejer
30.07.2019 - 01.01.2022
Reel ejer
30.07.2019 - Stadig aktiv
Direktør
26.08.2020 - 26.10.2020
Direktør
29.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
05.03.2017 - 30.07.2019
Direktør
05.03.2017 - 25.08.2020
Reel ejer
03.05.2017 - 16.11.2021
Ejerandel: 100%
Michael Martin Degn er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Colony6 ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.232' DKK. Gennem sit holdingselskab Colony6 ApS har Michael dermed også andele i Linear CM ApS (100%) samt OPEN SKY 2 ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Michael Martin Degn, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Degn Capital ApS (Nu: Linear CM ApS) landede et overskud på 990' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Degn Capital ApS (Nu: Linear CM ApS) landede et underskud på 160' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 37' DKK (Degn Capital ApS (Nu: Linear CM ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.232' DKK (Linear CM Aarhus ApS (Nu: Colony6 ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 40' DKK (OPEN SKY 2 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Jesper Kiib.