Niels Kirk Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2003 (21 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | SYDVESTINVEST A/S (Ejer) |
Største overskud: | 39.791' DKK LYNGVIG INVEST ApS (Nu: LYNGVIG ApS) (2016) |
Største underskud: | -22.841' DKK LYNGVIG INVEST ApS (Nu: LYNGVIG ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 125.626' DKK LYNGVIG INVEST ApS (Nu: LYNGVIG ApS) (2023) |
Største gæld: | 20.151' DKK LYNGVIG INVEST ApS (Nu: LYNGVIG ApS) (2018) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos HFSK HOLDING ApS (Nu: HFSK HOLDING A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af SYDVESTINVEST A/S (21 år 8 måneder) |
Seed: 374517375
Karrieren som erhvervsperson startede i 2003 i SYDVESTINVEST A/S i rollen som Ejer og Direktør. Niels Kirk Larsen købte en del af virksomheden d. 1. januar 2003 og fik dermed en ejerandel på 15-19.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Niels af: Marianne Kirk. Hvervet som Ejer og Direktør har Niels nu bestreddet i 21 år 8 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor investeringsselskaber. Her mere end 21 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab fra 2023 som viste et underskud på 72' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SYDVESTINVEST A/S
Ejerandel: 15-19.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
GACELLE A/S
Via SYDVESTINVEST A/S
Direktørposter (1)
-
SYDVESTINVEST A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.08.2008
Bestyrelsesposter (1)
-
LYNGVIG ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.11.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
HFSK HOLDING ApS (Nu: HFSK HOLDING A/S)
Fratrådt som direktørDato: 01.10.2021
Registreringsdato: 01.10.2021 -
LYNGVIG INVEST ApS (Nu: LYNGVIG ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.11.2016
Registreringsdato: 01.11.2016 -
Kirk Consult v/Niels Kirk Larsen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2009
Registreringsdato: 31.12.2009
Blå bog (fortsat)
Niels har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 8 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.11.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.01.2003 - Stadig aktiv
Direktør
18.08.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% -
Bestyrelsesmedlem
23.05.2005 - Stadig aktiv
Direktør
18.05.2009 - 01.10.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.09.2005 - 31.12.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2016 hvor HFSK HOLDING ApS (Nu: HFSK HOLDING A/S) kunne fremvise et overskud på 18.560' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor SYDVESTINVEST A/S kunne fremvise et underskud på 4.332' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 13.036' DKK (LYNGVIG INVEST ApS (Nu: LYNGVIG ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 72' DKK (SYDVESTINVEST A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 125.626' DKK (LYNGVIG INVEST ApS (Nu: LYNGVIG ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.285' DKK (SYDVESTINVEST A/S).
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Sten Kirk Larsen.