Brian Hegelund Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2005 (18 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Retrovind I/S v/L Boesen, B Jensen & B Mikkelsen (Ejer) |
Største overskud: | 8.366' DKK WICOTECH HOLDING ApS (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 37.148' DKK WICOTECH HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 2.856' DKK WICOTECH ApS (2023) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos WICOTECH ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af WICOTECH ApS (17 år 4 måneder) |
Seed: 787798013
Erhvervskarrieren startede i 2005 i Retrovind I/S v/L Boesen, B Jensen & B Mikkelsen i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartnerne Lars Peter Tylvad-Boesen, Bo Mosbæk Mikkelsen at Brian Hegelund Jensen stiftede Retrovind I/S v/L Boesen, B Jensen & B Mikkelsen den dag i oktober 2005. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Brian i 1 år 3 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2006.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen produktion af elektricitet. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2006 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
WICOTECH HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
WICOTECH ApS
Via WICOTECH HOLDING ApS -
Thorsminde Vindmøllelaug I/S
Via WICOTECH HOLDING ApSIkke offentliggjort -
WH Invest ApS
Via WICOTECH HOLDING ApS -
Ejendomsselskabet Sjølund Holding ApS
Via WH Invest ApS -
Sjølund Ejendomme ApS
Via Ejendomsselskabet Sjølund Holding ApS
Direktørposter (3)
-
WICOTECH ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.04.2007 -
WICOTECH HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.09.2008 -
WH Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.01.2024
Ejendomme (4)
Tidslinje (10)
-
WH Invest ApS
Tilknyttet som direktørDato: 23.01.2024
Registreringsdato: 23.01.2024 -
Thorsminde Vindmøllelaug I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.05.2019
Registreringsdato: 31.05.2019 -
Thorsminde Vindmøllelaug I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 15.11.2018
Registreringsdato: 15.11.2018
Blå bog (fortsat)
Brian har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
15.09.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
24.04.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
23.01.2024 - 24.02.2024
Direktør
23.01.2024 - Stadig aktiv
Reel ejer
25.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10% -
Ejer
15.11.2018 - 31.05.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.10.2005 - 09.06.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Brian Hegelund Jensen er desuden indehaver af holdingselskabet WH Invest ApS (10% ejerskab). Gennem holdingselskabet WH Invest ApS ejes der også andele i Ejendomsselskabet Sjølund Holding ApS (20-24.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Brian Hegelund Jensen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor WICOTECH HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 8.366' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 8.366' DKK (WICOTECH HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 37.148' DKK (WICOTECH HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 6.602' DKK (WICOTECH ApS).
En af de forbindelser som går igen i Brian' netværk er Connie Wincentz Jensen.