Inge Risør
Erhvervsaktiv siden: | 21. sep. 2004 (19 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | EINAR RISØR HOLDING ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 7.881' DKK A/S EINAR RISØR. FINERHANDEL (2021-22) |
Største underskud: | -1.372' DKK LAMPEFEBER A/S (2016-17) |
Største egenkapital: | 28.794' DKK EINAR RISØR HOLDING ApS (2023-24) |
Største gæld: | 14.289' DKK A/S EINAR RISØR. FINERHANDEL (2021-22) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos LAMPEFEBER A/S (2016-17) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af EINAR RISØR HOLDING ApS (19 år 11 måneder) |
Seed: 1282481805
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2004 hos EINAR RISØR HOLDING ApS med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem har Inge Risør nu bestreddet i 19 år 11 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden med ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023-24 kunne vise et overskud på 3.133' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Bi-Invest I/S v/Bjarne Risør og Inge Risør
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
IRIS HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
IRIS HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.12.2008
Bestyrelsesposter (2)
-
EINAR RISØR HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.09.2004 -
A/S EINAR RISØR. FINERHANDEL
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.09.2004
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
LAMPEFEBER A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.11.2014
Registreringsdato: 05.11.2014 -
LAMPEFEBER A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.03.2011
Registreringsdato: 30.03.2011 -
IRIS HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 17.12.2008
Registreringsdato: 17.12.2008
Blå bog (fortsat)
Inge har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
17.12.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.08.2005 - Stadig aktiv
Reel ejer
10.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
21.09.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.09.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.03.2011 - 05.11.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor IRIS HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 604' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor IRIS HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 117' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 3.232' DKK (A/S EINAR RISØR. FINERHANDEL).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 28.794' DKK (EINAR RISØR HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 12.673' DKK (A/S EINAR RISØR. FINERHANDEL).
En af de forbindelser som går igen i Inge' netværk er Bjarne Risør.