Jesper Lousdal
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2005 (19 år) |
Karrieren startede hos: | Jesper Lousdal (Stifter) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -1.111' DKK SvineXperten ApS (Nu: Datoselskabet 1 af 31.05.2024 ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 1.500' DKK SvineXperten ApS (Nu: Datoselskabet 1 af 31.05.2024 ApS) (2017) |
Største gæld: | 2.295' DKK SvineXperten ApS (Nu: Datoselskabet 1 af 31.05.2024 ApS) (2022) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos SvineXperten ApS (Nu: Datoselskabet 1 af 31.05.2024 ApS) (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af Jesper Lousdal (19 år) |
Seed: 519438655
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2005 i Jesper Lousdal som Stifter og Ejer. Virksomheden blev alene grundlagt af Jesper Lousdal og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Hvervet som Stifter og Ejer har Jesper nu besiddet i 19 år, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor avl af smågrise.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Jesper Lousdal
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (4)
Tidslinje (3)
-
SvineXperten ApS (Nu: Datoselskabet 1 af 31.05.2024 ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.06.2024
Registreringsdato: 03.06.2024 -
SvineXperten ApS (Nu: Datoselskabet 1 af 31.05.2024 ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.04.2022
Registreringsdato: 29.04.2022 -
Jesper Lousdal (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.09.2005
Registreringsdato: 01.09.2005
Blå bog (fortsat)
Jesper har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.09.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
19.10.2017 - 19.09.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
29.04.2022 - 03.06.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
19.10.2017 - 03.06.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Morten Boesen Bonnerup.