Morten Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2005 (19 år) |
Karrieren startede hos: | Ejendommen Smedevej 3 I/S (Ejer) |
Største overskud: | 49.617' DKK BJR HOLDING 2000 ApS (2015-16) |
Største underskud: | -36.698' DKK BJR HOLDING 2000 ApS (2016-17) |
Største egenkapital: | 53.521' DKK BJR HOLDING 2000 ApS (2015-16) |
Største gæld: | 17.349' DKK BJR HOLDING 2000 ApS (2015-16) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos ANTENNESMEDEN ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af MJ HOLDING, GRÆSTED ApS (18 år 8 måneder) |
Seed: 1085305009
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 2005 i Ejendommen Smedevej 3 I/S med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partnerne Bjarne Jensen, Y-NOT ApS at Morten Jensen stiftede Ejendommen Smedevej 3 I/S den dag i september 2005. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Morten i 18 år 3 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2023.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2023 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2023.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MJ HOLDING, GRÆSTED ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
KLAMOFA ApS
Via MJ HOLDING, GRÆSTED ApS -
MJS 2TAL HOLDING ApS
Via MJ HOLDING, GRÆSTED ApS -
ANTENNESMEDEN ApS
Via MJS 2TAL HOLDING ApS -
2TAL HELSINGE ApS
Via MJS 2TAL HOLDING ApS
Direktørposter (4)
-
MJ HOLDING, GRÆSTED ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.01.2006 -
MJS 2TAL HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.01.2013 -
ANTENNESMEDEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.10.2010 -
2TAL HELSINGE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.01.2013
Bestyrelsesposter (2)
-
BJR HOLDING 2000 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.04.2023 -
KLAMOFA ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 19.05.2009
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
Ejendommen Smedevej 3 I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2023
Registreringsdato: 31.12.2023 -
BJR HOLDING 2000 ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 05.04.2023
Registreringsdato: 05.04.2023 -
MJS 2TAL HOLDING ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 04.01.2013
Registreringsdato: 04.01.2013
Blå bog (fortsat)
Morten har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
05.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer og Direktør
04.01.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
19.05.2009 - Stadig aktiv
Reel ejer
20.05.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,3% -
Stifter, Ejer og Direktør
02.01.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.09.2005 - 31.12.2023
Reel ejer
01.10.2005 - 31.12.2023
Ejerandel: 33,3%
Morten Jensen er desuden indehaver af holdingselskabet MJS 2TAL HOLDING ApS (50% ejerskab). Gennem holdingselskabet MJS 2TAL HOLDING ApS ejes der også andele i ANTENNESMEDEN ApS (100%) & 2TAL HELSINGE ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Morten Jensen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor MJ HOLDING, GRÆSTED ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.077' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor MJ HOLDING, GRÆSTED ApS kunne offentliggøre et underskud på 931' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Bjarne Jensen.