Lucy Andersen Worm
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 2005 (18 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Rengøringsfirmaet Snehvidt v/ Lucy Andersen Worm (Ejer) |
Største overskud: | 37.708' DKK JOCA TRADING A/S (2022-23) |
Største underskud: | -577' DKK RB GLASFIBER A/S (Nu: RB Ejendomme A/S) (2016-17) |
Største egenkapital: | 73.159' DKK SJ HOLDING AF 20.12.2006 ApS (2022-23) |
Største gæld: | 107.698' DKK SJ HOLDING AF 20.12.2006 ApS (2020-21) |
Flest årsværk: | 68 årsværk hos SJ HOLDING AF 20.12.2006 ApS (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af Rengøringsfirmaet Snehvidt v/ Lucy Andersen Worm (5 år 7 måneder) |
Seed: 32745007
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2005 hos Rengøringsfirmaet Snehvidt v/ Lucy Andersen Worm i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Lucy Andersen Worm der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Lucy i 5 år 7 måneder, inden stoppet den 30. juni 2011.
Virksomheden specialiserede sig indenfor almindelig rengøring i bygninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. juni 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SJ HOLDING AF 20.12.2006 ApS
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (7)
-
JOCA TRADING A/S
Via SJ HOLDING AF 20.12.2006 ApS -
RB Ejendomme A/S
Via SJ HOLDING AF 20.12.2006 ApS -
Postgården anno 1953 A/S
Via SJ HOLDING AF 20.12.2006 ApS -
Søndergade 10, Struer ApS
Via Postgården anno 1953 A/S -
Cable Fun Struer ApS
Via SJ HOLDING AF 20.12.2006 ApS -
Joca Ejendomme ApS
Via SJ HOLDING AF 20.12.2006 ApS -
Birkeengen 37, Jyllinge ApS
Via SJ HOLDING AF 20.12.2006 ApS
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
SJ HOLDING AF 20.12.2006 ApS (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 14.08.2019
Registreringsdato: 14.08.2019 -
Rengøringsfirmaet Snehvidt v/ Lucy Andersen Worm (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2011
Registreringsdato: 30.06.2011 -
Rengøringsfirmaet Snehvidt v/ Lucy Andersen Worm (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.11.2005
Registreringsdato: 01.11.2005
Blå bog (fortsat)
Lucy har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 9 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
14.08.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Reel ejer
14.08.2019 - 04.10.2023
Ejerandel: 10% -
Reel ejer
14.08.2019 - 04.10.2023
Ejerandel: 10% -
Stifter og Ejer
01.11.2005 - 30.06.2011
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor SJ HOLDING AF 20.12.2006 ApS landede et overskud på 30.089' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Lucy' netværk er Søren Andersen Jensen.