Niels Muljo Hald
Erhvervsaktiv: | 1. nov. 2005 - 18. nov. 2019 |
Karrieren startede hos: | Grafioso I/S v/ Michael Andersen & Niels Hald (Ejer) |
Største overskud: | 265' DKK LexoForms ApS (Nu: Lexoforms A/S) (2017-18) |
Største underskud: | -652' DKK LexoForms ApS (Nu: Lexoforms A/S) (2020-21) |
Største egenkapital: | 1.517' DKK LexoForms ApS (Nu: Lexoforms A/S) (2019-20) |
Største gæld: | 1.701' DKK LexoForms ApS (Nu: Lexoforms A/S) (2022-23) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos LexoForms ApS (Nu: Lexoforms A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af DynamID (12 år 2 måneder) |
Seed: 1580867047
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2005 ved Grafioso I/S v/ Michael Andersen & Niels Hald med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Michael Ratz Andersen at Niels Muljo Hald stiftede Grafioso I/S v/ Michael Andersen & Niels Hald den dag i november 2005. Rollen som Ejer og Stifter bestred Niels i 8 år 1 måned, før stoppet den 31. december 2013.
Virksomheden opererede indenfor anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2013.
Direkte ejede Selskaber (2)
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Lexoforms A/S
Via Hank! ApS
Direktørposter (1)
-
Hank! ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.11.2015
Ejendomme (2)
Tidslinje (8)
-
Club Auktioner ApS
Fratrådt som direktørDato: 09.07.2019
Registreringsdato: 09.07.2019 -
LexoForms ApS (Nu: Lexoforms A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.04.2017
Registreringsdato: 01.04.2017 -
Club Auktioner ApS
Tilknyttet som direktørDato: 26.11.2015
Registreringsdato: 26.11.2015
Blå bog (fortsat)
Niels har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
15.11.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.07.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.04.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
15.02.2019 - 18.11.2019
Ejerandel: 25% -
Direktør og Reel ejer
26.11.2015 - 09.07.2019
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
01.11.2005 - 31.12.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Niels Muljo Hald er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Hank! ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -36' DKK. Igennem holdingselskabet Hank! ApS har Niels derfor også ejerandele i Lexoforms A/S (20-24.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Niels Muljo Hald, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor Club Auktioner ApS kunne offentliggøre et underskud på 79' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 4' DKK (LexoForms ApS (Nu: Lexoforms A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 4' DKK (Hank! ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 902' DKK (LexoForms ApS (Nu: Lexoforms A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -36' DKK (Hank! ApS).
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Kim Jensen.