Mette Lautrup Barslund
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2005 (18 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | MTB Ejendomme I/S (Stifter) |
Største overskud: | 87.720' DKK ZØLLNER A/S (2023) |
Største underskud: | -240.647' DKK BARSLUND A/S (2020) |
Største egenkapital: | 224.428' DKK BARSLUND A/S (2018) |
Største gæld: | 490.623' DKK BARSLUND A/S (2017) |
Flest årsværk: | 477 årsværk hos BARSLUND GROUP A/S (2015) |
Længste aktivitet: | Ejer af MTB Ejendomme I/S (18 år 11 måneder) |
Seed: 1820576311
Det hele begyndte den dag i 2005 i MTB Ejendomme I/S (tidligere Ejendommen Agernvej 4) i hvervet som Stifter og Ejer. Det var sammen med kollegaen Jens Thomas Barslund at Mette Lautrup Barslund stiftede MTB Ejendomme I/S den dag i oktober 2005. Hvervet som Stifter og Ejer har Mette nu besiddet i 18 år 11 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor anden udlejning af boliger.
Direkte ejede Selskaber (5)
-
BARSLUND GROUP A/S UNDER KONKURS
Ejerandel: 33.34-49.99% -
MTB Ejendomme I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Møntergade 8, 1116 ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
SOL12 ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
MB GROUP A/S
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (8)
-
BARSLUND A/S UNDER KONKURS
Via BARSLUND GROUP A/S -
SPOTLAND A/S UNDER KONKURS
Via BARSLUND A/S -
Shoulders A/S UNDER KONKURS
Via BARSLUND A/S -
Juul & Nielsen og Barslund I/S
Via BARSLUND A/SIkke offentliggjort -
ZB INVEST A/S
Via BARSLUND GROUP A/S -
Drena ApS
Via SOL12 ApS -
CRECO ApS
Via Drena ApS -
Østergade 4a ApS
Via Drena ApS
Direktørposter (4)
-
SOL12 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.05.2022 -
Møntergade 8, 1116 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.04.2017 -
MB GROUP A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.03.2014 -
CRECO ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2024
Bestyrelsesposter (1)
-
MB GROUP A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.09.2008
Tidslinje (51)
-
CRECO ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.01.2024
Registreringsdato: 01.01.2024 -
ZB INVEST A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.07.2022
Registreringsdato: 12.07.2022 -
Spotland Landinspektører ApS (Nu: SOL12 ApS) (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 31.05.2022
Registreringsdato: 31.05.2022
Blå bog (fortsat)
Mette har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
01.01.2024 - Stadig aktiv
Ejer
18.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Drena ApS -
Stifter og Ejer
14.03.2017 - Stadig aktiv
Direktør
04.04.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Bestyrelsesmedlem og Ejer
05.09.2008 - Stadig aktiv
Direktør
10.03.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Stifter og Ejer
01.10.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
23.05.2018 - 05.06.2019
Reel ejer
06.06.2019 - 09.12.2019
Reel ejer
10.12.2019 - 24.08.2022
Ejerandel: 17,5%
Mette Lautrup Barslund er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BARSLUND GROUP A/S (35% ejerskab), som i 2020 kunne fremvise en egenkapital på -63.736' DKK. Gennem sit holdingselskab BARSLUND GROUP A/S har Mette dermed også andele i BARSLUND A/S (100%) & ZB INVEST A/S (50-66.65%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Mette Lautrup Barslund, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Mette Lautrup Barslund har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem i BARSLUND A/S der præsenterede et overskud på 62.209' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem i BARSLUND A/S der præsenterede et underskud på 240.647' DKK.
Mette har i alt siddet i bestyrelsen hos 17 forskellige selskaber (heraf 7 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 16 år fra 2008 til i dag hos MB GROUP A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 87.720' DKK (ZØLLNER A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 5.660' DKK (MTB Ejendomme ApS (Nu: Møntergade 8, 1116 ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 110.882' DKK (ZØLLNER A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -10.307' DKK (MTB Ejendomme ApS (Nu: Møntergade 8, 1116 ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Mette' netværk er Jens Thomas Barslund.