Jens Thomas Barslund
Erhvervsaktiv siden: | 10. mar. 1987 (37 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | BARSLUND A/S (Direktør) |
Største overskud: | 87.720' DKK ZØLLNER A/S (2023) |
Største underskud: | -240.647' DKK DALSGAARD & BARSLUND A/S (Nu: BARSLUND A/S) (2020) |
Største egenkapital: | 224.428' DKK DALSGAARD & BARSLUND A/S (Nu: BARSLUND A/S) (2018) |
Største gæld: | 490.623' DKK DALSGAARD & BARSLUND A/S (Nu: BARSLUND A/S) (2017) |
Flest årsværk: | 477 årsværk hos DALSGAARD & BARSLUND HOLDING A/S (Nu: BARSLUND GROUP A/S) (2015) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af BARSLUND A/S (34 år 8 måneder) |
Seed: 375350807
Det hele startede i 1987 ved BARSLUND A/S (tidligere DALSGAARD & BARSLUND A/S) i rollen som Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Rollen som Direktør bestred Jens Thomas Barslund i 16 år 1 måned, før stoppet den 14. april 2003.
Dengang var virksomhedens branche indenfor anlæg af veje og motorveje. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2015 som viste et overskud på 62.209' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 22. november 2021.
Direkte ejede Selskaber (5)
-
BARSLUND GROUP A/S UNDER KONKURS
Ejerandel: 33.34-49.99% -
MTB Ejendomme I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Møntergade 8, 1116 ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
SOL12 ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
MB GROUP A/S
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (8)
-
BARSLUND A/S UNDER KONKURS
Via BARSLUND GROUP A/S -
SPOTLAND A/S UNDER KONKURS
Via BARSLUND A/S -
Shoulders A/S UNDER KONKURS
Via BARSLUND A/S -
Juul & Nielsen og Barslund I/S
Via BARSLUND A/SIkke offentliggjort -
ZB INVEST A/S
Via BARSLUND GROUP A/S -
Drena ApS
Via SOL12 ApS -
CRECO ApS
Via Drena ApS -
Østergade 4a ApS
Via Drena ApS
Direktørposter (3)
-
SOL12 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.05.2022 -
Møntergade 8, 1116 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.03.2017 -
CRECO ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.05.2022
Bestyrelsesposter (4)
-
Juul & Nielsen og Barslund I/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.12.2015 -
MB GROUP A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 10.03.2014 -
LHK STILLADS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.01.2008 -
Østergade 4a ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.06.2022
Tidslinje (74)
-
BARSLUND-TBI INFRA I/S
Fratrådt som direktørDato: 24.08.2022
Registreringsdato: 24.08.2022 -
BARSLUND CG JENSEN I/S
Fratrådt som direktørDato: 23.08.2022
Registreringsdato: 23.08.2022 -
ZB INVEST A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.07.2022
Registreringsdato: 12.07.2022
Blå bog (fortsat)
Jens har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 37 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
27.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Drena ApS -
Direktør og Ejer
31.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Ejer
18.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Drena ApS -
Stifter, Ejer og Direktør
14.03.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Bestyrelsesmedlem
10.03.2014 - Stadig aktiv
Ejer
23.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Jens Thomas Barslund er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BARSLUND GROUP A/S (ejer lige nu 35%), som i 2020 kunne fremvise en egenkapital på -63.736' DKK. Gennem holdingselskabet BARSLUND GROUP A/S har Jens derfor også andele i BARSLUND A/S (100%) og ZB INVEST A/S (50-66.65%).
Udforsk også koncerndiagram for Jens Thomas Barslund, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2015 hvor DALSGAARD & BARSLUND A/S (Nu: BARSLUND A/S) kunne fremvise et overskud på 62.209' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor DALSGAARD & BARSLUND A/S (Nu: BARSLUND A/S) kunne fremvise et underskud på 240.647' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 87.720' DKK (ZØLLNER A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 5.660' DKK (MTB Ejendomme ApS (Nu: Møntergade 8, 1116 ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 110.882' DKK (ZØLLNER A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -10.307' DKK (MTB Ejendomme ApS (Nu: Møntergade 8, 1116 ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Mette Lautrup Barslund.