Allan Skovgaard
Erhvervsaktiv siden: | 27. mar. 2006 (18 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | AXY A/S (Direktør) |
Største overskud: | 63.342' DKK ALLER AQUA GROUP A/S (2015) |
Største underskud: | -57.039' DKK GRUNDFOS BIOBOOSTER A/S (Nu: Selskabet af 12. september 2022 A/S) (2019) |
Største egenkapital: | 281.547' DKK ALLER AQUA GROUP A/S (2021) |
Største gæld: | 182.435' DKK ALLER AQUA GROUP A/S (2019) |
Flest årsværk: | 33 årsværk hos RUTEK A/S (Nu: Beritech Randers A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Conpleks Holding ApS (6 år 11 måneder) |
Seed: 1104373513
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2006 i AXY A/S (tidligere STARING MILJØ A/S) med titlen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Allan Skovgaard i 5 år 10 måneder, før fratrædelsen d. 8. februar 2012.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor fremstilling af andre maskiner til generelle formål i.a.n.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2015 kunne vise et overskud på 537' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 24. februar 2020.
Bestyrelsesposter (4)
-
CONPLEKS INNOVATION ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 22.10.2018 -
DAHLITECH A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.02.2020 -
Conpleks Holding ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 17.10.2017 -
Conpleks Robotech ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 22.10.2018
Ejendomme (2)
Tidslinje (30)
-
RUTEK A/S (Nu: Beritech Randers A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.05.2022
Registreringsdato: 05.05.2022 -
Fonden Autonomous Vesthimmerland (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.01.2022
Registreringsdato: 13.01.2022 -
SKOVGAARD (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 20.12.2021
Registreringsdato: 20.12.2021
Blå bog (fortsat)
Allan har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
21.02.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
22.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
22.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
28.01.2021 - 26.06.2022
Reel ejer
27.06.2022 - 21.04.2024
Reel ejer
22.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 2,36%
Allan Skovgaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem i ALLER AQUA GROUP A/S der præsenterede et overskud på 47.122' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem i GRUNDFOS BIOBOOSTER A/S (Nu: Selskabet af 12. september 2022 A/S) der præsenterede et underskud på 57.039' DKK.
Allan har i alt siddet i bestyrelsen hos 14 forskellige selskaber (heraf 9 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 11 måneder fra 2017 til i dag hos Conpleks Holding ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 7.450' DKK (RUTEK A/S (Nu: Beritech Randers A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 9.461' DKK (ALLER AQUA GROUP A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 246.970' DKK (ALLER AQUA GROUP A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 109' DKK (CIS TECHNOLOGIES ApS).
En af de forbindelser som går igen i Allan' netværk er Tom Simonsen.