Pernille Ituri Højland
Erhvervsaktiv siden: | 10. maj 2005 (19 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | ITURI MANAGEMENT ApS (Ejer) |
Største overskud: | 20.771' DKK ITURI MANAGEMENT ApS (2021) |
Største underskud: | -4.145' DKK ITURI MANAGEMENT ApS (2022) |
Største egenkapital: | 94.321' DKK ITURI MANAGEMENT ApS (2021) |
Største gæld: | 29.937' DKK ITURI MANAGEMENT ApS (2023) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos ITURI IMAGINE ApS (2015-16) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af ITURI MANAGEMENT ApS (19 år 4 måneder) |
Seed: 1987704864
Det hele begyndte for alvor dengang i 2005 i ITURI MANAGEMENT ApS som Ejer og Bestyrelsesmedlem. Pernille Ituri Højland købte en andel af virksomheden den 10. maj 2005 og fik en andel på 20-24.99%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen udover Pernille af: Peter Højland og Klaus Højland. Hvervet som Ejer og Bestyrelsesmedlem har Pernille nu besiddet i 16 år 1 måned, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Her mere end 16 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 1.396' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
ITURI IMAGINE ApS
Ejerandel: 100% -
Ituri Holding ApS
Ejerandel: 20-24.99%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
ITURI MANAGEMENT ApS
Via Ituri Holding ApS -
Farumgade 2 B ApS
Via ITURI MANAGEMENT ApS -
US Secondaries Fund A/S
Via ITURI MANAGEMENT ApS -
Petersen & Partners Private Credit A/S
Via ITURI MANAGEMENT ApS
Direktørposter (1)
-
ITURI IMAGINE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.12.2011
Bestyrelsesposter (1)
-
ITURI MANAGEMENT ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.05.2007
Ejendomme (2)
Tidslinje (8)
-
ITURI MANAGEMENT ApS (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 25.06.2021
Registreringsdato: 25.06.2021 -
Ituri Holding ApS (20-24.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 25.06.2021
Registreringsdato: 25.06.2021 -
Ituri Make-up & Hair v/P. Højland (Nu: ITURI imagine v/Pernille Ituri Højland) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 12.05.2015
Registreringsdato: 12.05.2015
Blå bog (fortsat)
Pernille har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 4 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
25.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% -
Stifter, Ejer og Direktør
20.12.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
10.05.2005 - 25.06.2021
Reel ejer
10.05.2005 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
23.05.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20% -
Stifter og Ejer
01.06.2005 - 12.05.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor ITURI MANAGEMENT ApS fremviste et overskud på 20.771' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Ituri Holding ApS fremviste et underskud på 2.929' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.406' DKK (Ituri Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 85.811' DKK (ITURI MANAGEMENT ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -2.630' DKK (ITURI IMAGINE ApS).
En af de forbindelser som går igen i Pernille' netværk er Peter Højland.