Jakob Terpager Hviid
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 2005 (18 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | JH Maskinteknik v/Jakob T. Hviid (Ejer) |
Største overskud: | 449' DKK JH MASKINTEKNIK ApS (2017) |
Største underskud: | -89' DKK J. T. Hviid Holding ApS (2018) |
Største egenkapital: | 1.365' DKK J. T. Hviid Holding ApS (2022) |
Største gæld: | 5.470' DKK JH MASKINTEKNIK ApS (2022) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos JH MASKINTEKNIK ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af BRDR. HVIID ApS (12 år 9 måneder) |
Seed: 2091785194
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2005 i JH Maskinteknik v/Jakob T. Hviid i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Jakob Terpager Hviid der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Jakob i 7 år 6 måneder, inden stoppet d. 30. juni 2013.
Virksomheden arbejdede indenfor maskinforarbejdning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2013 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. juni 2013.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
BRDR. HVIID ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
J. T. Hviid Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
JH MASKINTEKNIK ApS
Via J. T. Hviid Holding ApS
Direktørposter (3)
-
BRDR. HVIID ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.12.2011 -
JH MASKINTEKNIK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.06.2013 -
J. T. Hviid Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.05.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
JH MASKINTEKNIK ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 18.05.2017
Registreringsdato: 18.05.2017 -
J. T. Hviid Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 18.05.2017
Registreringsdato: 18.05.2017 -
J. T. Hviid Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 18.05.2017
Registreringsdato: 18.05.2017
Blå bog (fortsat)
Jakob har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 9 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
18.05.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
20.12.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
13.06.2013 - 18.05.2017
Direktør og Reel ejer
13.06.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.12.2005 - 30.06.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Jakob Terpager Hviid er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn J. T. Hviid Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.272' DKK. Gennem sit holdingselskab J. T. Hviid Holding ApS har Jakob dermed også andele i JH MASKINTEKNIK ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Jakob Terpager Hviid, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor JH MASKINTEKNIK ApS landede et overskud på 449' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor J. T. Hviid Holding ApS landede et underskud på 89' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 47' DKK (JH MASKINTEKNIK ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.272' DKK (J. T. Hviid Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -70' DKK (BRDR. HVIID ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jakob' netværk er Rene Terpager Hviid.