Claus Kirkegaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 2005 (18 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Stald Kirkegaard v/Claus Kirkegaard (Ejer) |
Største overskud: | 3.751' DKK KURT KIRKEGAARD A/S (2022-23) |
Største underskud: | -1.645' DKK KURT KIRKEGAARD A/S (2020-21) |
Største egenkapital: | 6.774' DKK KURT KIRKEGAARD A/S (2018-19) |
Største gæld: | 21.795' DKK KURT KIRKEGAARD A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 62 årsværk hos KURT KIRKEGAARD A/S (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af Stald Kirkegaard v/Claus Kirkegaard (9 år 7 måneder) |
Seed: 1915700160
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2005 hos Stald Kirkegaard v/Claus Kirkegaard i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Claus Kirkegaard der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Claus i 9 år 7 måneder, inden stoppet den 30. juni 2015.
Virksomheden specialiserede sig indenfor andre sportsaktiviteter. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. juni 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Claus Kirkegaard Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
KURT KIRKEGAARD A/S
Via Claus Kirkegaard Holding ApS -
Ejendomsselskabet Kornmarken 1 ApS
Via Claus Kirkegaard Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Claus Kirkegaard Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.12.2019 -
Ejendomsselskabet Kornmarken 1 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.12.2023 -
KURT KIRKEGAARD A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.11.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
KURT KIRKEGAARD A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.11.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (21)
-
Ejendomsselskabet Kornmarken 1 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.12.2023
Registreringsdato: 21.12.2023 -
KURT KIRKEGAARD A/S
Tilknyttet som direktørDato: 13.11.2023
Registreringsdato: 13.11.2023 -
KURT KIRKEGAARD A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.11.2023
Registreringsdato: 13.11.2023
Blå bog (fortsat)
Claus har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
21.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 60% -
Stifter, Ejer og Direktør
30.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
06.12.2012 - 15.01.2014
Bestyrelsesmedlem
19.09.2019 - 31.12.2021
Reel ejer
14.01.2020 - 20.12.2023
Direktør
31.12.2021 - 12.11.2023
Direktør og Bestyrelsesmedlem
13.11.2023 - Stadig aktiv
Reel ejer
21.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
31.12.2020 - 05.05.2022
Direktør
12.01.2021 - 13.09.2021
Ejerandel: 40% -
Stifter, Direktør og Ejer
11.11.2011 - 23.05.2016
Bestyrelsesmedlem
25.10.2015 - 23.05.2016
Ejerandel: 100%
Claus Kirkegaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Claus Kirkegaard Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 916' DKK. Gennem sit holdingselskab Claus Kirkegaard Holding ApS har Claus dermed også andele i KURT KIRKEGAARD A/S (100%) samt Ejendomsselskabet Kornmarken 1 ApS (50-66.65%).
Se også koncerndiagram for Claus Kirkegaard, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor KURT KIRKEGAARD A/S landede et overskud på 3.751' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor Claus Kirkegaard Holding ApS landede et underskud på 658' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Claus' netværk er Kurt Kirkegaard Jensen.