Mike Ginsborg
Erhvervsaktiv siden: | 30. apr. 1996 (28 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | CIRCLE EUROPE A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 91.132' DKK DeTre Holding 2017 ApS (2021-22) |
Største underskud: | -28.917' DKK JNG HOLDING 2012 ApS (2019-20) |
Største egenkapital: | 451.320' DKK JNG HOLDING 2012 ApS (2016-17) |
Største gæld: | 88.057' DKK HLLG Office Resort 3 ApS (Nu: AKF 22 ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af CIRCLE EUROPE A/S (13 år 8 måneder) |
Seed: 535711471
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 1996 i CIRCLE EUROPE A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Mike Ginsborg i 7 år 9 måneder, før fratrædelsen d. 26. februar 2004.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor fremstilling af anden yderbeklædning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2016-17 kunne vise et overskud på 37' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 6. juli 2018.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
MIKE GINSBORG HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
Frederiksberggade 22 I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Frederiksberggade 15 I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (18)
-
DeTre Holding 2017 ApS
Via MIKE GINSBORG HOLDING ApS -
REFIMA CAPITAL PARTNERS A/S
Via DeTre Holding 2017 ApS -
Refima Credit Basis A/S
Via REFIMA CAPITAL PARTNERS A/S -
HLLG Ejendomme A/S
Via MIKE GINSBORG HOLDING ApS -
HLLG Office Resort 8 ApS
Via HLLG Ejendomme A/S -
HLLG Office Resort 7 ApS
Via HLLG Ejendomme A/S -
HLLG Office Resort 9 ApS
Via HLLG Ejendomme A/S -
HLLG Office Resort 10 ApS
Via HLLG Ejendomme A/S -
HLLG Office Resort 11 ApS
Via HLLG Ejendomme A/S -
HLLG Office Resort 12 ApS
Via HLLG Ejendomme A/S -
HLLG Living 1 ApS
Via HLLG Ejendomme A/S -
HLLG Office Resort 13 ApS
Via HLLG Ejendomme A/S -
HLLG Office Resort 14 ApS
Via HLLG Ejendomme A/S -
Restaurant Adelgade 16 ApS
Via HLLG Ejendomme A/S -
HLLG Office Resort 15 ApS
Via HLLG Ejendomme A/S -
HLLG Office Resort 16 ApS
Via HLLG Ejendomme A/S -
HLLG Office Resort 17 ApS
Via HLLG Ejendomme A/S -
HLLG Office Resort 18 ApS
Via HLLG Ejendomme A/S
Direktørposter (14)
-
HLLG Office Resort 8 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.03.2018 -
MIKE GINSBORG HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.01.2013 -
HLLG Office Resort 7 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.03.2018 -
HLLG Office Resort 9 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.11.2018 -
HLLG Office Resort 10 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.11.2019 -
HLLG Office Resort 11 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.03.2020 -
HLLG Office Resort 12 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2020 -
HLLG Living 1 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.01.2021 -
HLLG Office Resort 13 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.05.2021 -
HLLG Office Resort 14 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.02.2022 -
HLLG Office Resort 15 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.08.2023 -
HLLG Office Resort 16 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.02.2024 -
HLLG Office Resort 17 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.02.2024 -
HLLG Office Resort 18 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.02.2024
Bestyrelsesposter (3)
-
MARIA BLACK HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.04.2016 -
JNG HOLDING 2012 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.10.2015 -
HLLG Ejendomme A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.08.2024 Ny
Ejendomme (1)
Tidslinje (86)
-
HLLG Administration ApS (Nu: HLLG Ejendomme A/S)
Fratrådt som direktørDato: 29.08.2024
Registreringsdato: 29.08.2024 -
HLLG Ejendomme A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.08.2024
Registreringsdato: 29.08.2024 -
HLLG Office Resort 4 ApS
Fratrådt som direktørDato: 11.04.2024
Registreringsdato: 11.04.2024
Blå bog (fortsat)
Mike har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 28 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
13.02.2024 - Stadig aktiv
Ejer
02.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via HLLG Ejendomme A/S -
Direktør
13.02.2024 - Stadig aktiv
Ejer
02.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via HLLG Ejendomme A/S -
Direktør
13.02.2024 - Stadig aktiv
Ejer
02.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via HLLG Ejendomme A/S -
Direktør
11.02.2022 - Stadig aktiv
Ejer
02.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via HLLG Ejendomme A/S -
Stifter og Ejer
01.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25%
Mike Ginsborg er desuden indehaver af holdingselskabet DeTre Holding 2017 ApS (33,33% ejerskab). Gennem holdingselskabet DeTre Holding 2017 ApS ejes der også andele i REFIMA CAPITAL PARTNERS A/S (5-9.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Mike Ginsborg, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor HLLG Office Resort 8 ApS kunne offentliggøre et overskud på 35.651' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor HLLG Office Resort 10 ApS kunne offentliggøre et underskud på 4.362' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 15.118' DKK (HLLG Office Resort 8 ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 14.105' DKK (HLLG Office Resort 6 ApS (Nu: Marielundkvarteret 2 ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 406.035' DKK (JNG HOLDING 2012 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -3.692' DKK (HLLG Living 1 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mike' netværk er Rasmus Larsson.