Jens Enemark
Erhvervsaktiv siden: | 20. jun. 2000 (24 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | R. A. ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.888' DKK BGC ApS (Nu: Jens Enemark ApS) (2018) |
Største underskud: | -2.213' DKK SIDIS ENGINEERING ApS (2013-14) |
Største egenkapital: | 10.853' DKK JENS ENEMARK INVEST ApS (2018) |
Største gæld: | 18.090' DKK BGC ApS (Nu: Jens Enemark ApS) (2019) |
Flest årsværk: | 35 årsværk hos JEAS ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af JENS ENEMARK INVEST ApS (17 år 11 måneder) |
Seed: 415369182
Karrieren som leder begyndte den dag i 2000 ved R. A. ApS (tidligere RACING AHEAD A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Jens Enemark i 1 år 5 måneder, før fratrædelsen den 4. december 2001.
Nu opererer virksomheden indenfor andre forlystelser og fritidsaktiviteter. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 viste et overskud på 13' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JENS ENEMARK INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Jens Enemark ApS
Via JENS ENEMARK INVEST ApS -
JKLL ApS
Via JENS ENEMARK INVEST ApS -
AERO TECH ApS
Via JKLL ApS
Direktørposter (6)
-
JENS ENEMARK INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.09.2018 -
Jens Enemark ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.10.2016 -
AERO TECH ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.03.2021 -
JKLL ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.08.2021 -
JEAS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.12.2021 -
JE-FA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.12.2021
Tidslinje (29)
-
Pandemic ApS (Nu: JE-FA ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 14.12.2021
Registreringsdato: 14.12.2021 -
JEAS ApS
Tilknyttet som direktørDato: 14.12.2021
Registreringsdato: 14.12.2021 -
JKLL ApS
Tilknyttet som direktørDato: 23.08.2021
Registreringsdato: 23.08.2021
Blå bog (fortsat)
Jens har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
23.03.2021 - Stadig aktiv
Ejer
09.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via JKLL ApS -
Direktør og Reel ejer
27.06.2017 - 05.09.2024
Ejerandel: 40% -
Reel ejer
14.12.2021 - 14.12.2021
Direktør
14.12.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
25.01.2023 - 02.09.2024
Ejerandel: 25% -
Reel ejer
23.08.2021 - 11.02.2024
Direktør
23.08.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
12.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 45% -
Reel ejer
14.12.2021 - 12.06.2023
Direktør
14.12.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
13.06.2023 - 13.06.2023
Ejerandel: 15%
Jens Enemark er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JENS ENEMARK INVEST ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 9.442' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet JKLL ApS (45%), som ikke er personligt ejet.
Du kan også se koncerndiagram for Jens Enemark, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor BGC ApS (Nu: Jens Enemark ApS) landede et overskud på 2.888' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor BGC ApS (Nu: Jens Enemark ApS) landede et underskud på 1.887' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 693' DKK (JENS ENEMARK INVEST ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 426' DKK (Havnegrillen Aabenraa ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 9.442' DKK (JENS ENEMARK INVEST ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -521' DKK (Havnegrillen Aabenraa ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Flemming Johannsen.