Rolf Visti Olsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 2005 (18 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Frisk Totalservice I/S (Ejer) |
Største overskud: | 2.736' DKK WOODCONSTRUCTION A/S (2023-24) |
Største underskud: | -27' DKK VILT IVS (2016) |
Største egenkapital: | 4.666' DKK WOODCONSTRUCTION A/S (2023-24) |
Største gæld: | 3.195' DKK RAA Invest ApS (2016) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos WOODCONSTRUCTION A/S (2023-24) |
Længste aktivitet: | Ejer af RAA Invest ApS (8 år 1 måned) |
Seed: 383681614
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2005 i Frisk Totalservice I/S som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Stig Bachmann Nielsen at Rolf Visti Olsen stiftede Frisk Totalservice I/S den dag i december 2005. Hvervet som Ejer og Stifter havde Rolf i 2 år 2 måneder, inden stoppet d. 31. januar 2008.
Virksomheden arbejdede indenfor almindelig rengøring i bygninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. januar 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Rolf Olsen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
WOODCONSTRUCTION HOLDING A/S
Via Rolf Olsen Holding ApS -
WOODCONSTRUCTION A/S
Via WOODCONSTRUCTION HOLDING A/S -
Woodplan ApS
Via WOODCONSTRUCTION HOLDING A/S
Direktørposter (2)
-
Rolf Olsen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.03.2022 -
WOODCONSTRUCTION A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.04.2023
Bestyrelsesposter (2)
-
WOODCONSTRUCTION HOLDING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.06.2022 -
WOODCONSTRUCTION A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.04.2023
Tidslinje (27)
-
RAA Invest ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 05.06.2024
Registreringsdato: 05.06.2024 -
RAA Invest ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.06.2024
Registreringsdato: 05.06.2024 -
RAA Invest ApS
Fratrådt som direktørDato: 27.11.2023
Registreringsdato: 27.11.2023
Blå bog (fortsat)
Rolf har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
12.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 14,28% -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
30.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via Rolf Olsen Holding ApS -
Stifter, Ejer og Direktør
29.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
21.04.2016 - 05.06.2024
Bestyrelsesmedlem
27.11.2023 - 05.06.2024
Ejerandel: 25-33.33% -
Bestyrelsesmedlem
01.07.2022 - 10.04.2023
Bestyrelsesmedlem og Direktør
11.04.2023 - Stadig aktiv
Ejer
01.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via WOODCONSTRUCTION HOLDING A/S
Rolf Visti Olsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Rolf Olsen Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 7' DKK. Igennem sit holdingselskab Rolf Olsen Holding ApS har Rolf dermed også ejerandele i WOODCONSTRUCTION HOLDING A/S (10-14.99%).
Du kan se koncerndiagram for Rolf Visti Olsen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023-24 hvor WOODCONSTRUCTION A/S fremviste et overskud på 2.736' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor VILT IVS fremviste et underskud på 27' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 2.736' DKK (WOODCONSTRUCTION A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 14' DKK (Rolf Olsen Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 4.666' DKK (WOODCONSTRUCTION A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 7' DKK (Rolf Olsen Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Rolf' netværk er Carsten Kaldal.