Johny Peder Leed
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 2005 (18 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | TD-K I/S (Ejer) |
Største overskud: | 1.238' DKK TD-K A/S (2022-23) |
Største underskud: | -44' DKK CLOUDSAFE A/S (2017-18) |
Største egenkapital: | 2.046' DKK TD-K A/S (2021-22) |
Største gæld: | 11.352' DKK TD-K A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 30 årsværk hos TD-K A/S (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af LEEDS HOLDING ApS (18 år 8 måneder) |
Seed: 1504629189
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2005 ved TD-K I/S (tidligere v/Jørgen Rolf Dannefær Schwartz og Johny Peder Leed) i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Jørgen Rolf Dannefær Schwartz at Johny Peder Leed stiftede TD-K I/S den dag i december 2005. Rollen som Ejer og Stifter havde Johny i , før fratrædelsen den 2. december 2005.
Virksomheden opererede indenfor branchen anden virksomhed i forbindelse med it-servicevirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2005 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 2. december 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LEEDS HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
TD-K A/S
Via LEEDS HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
LEEDS HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.01.2006
Bestyrelsesposter (1)
-
TD-K A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.10.2010
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
CLOUDSAFE ApS (Nu: CLOUDSAFE A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.01.2019
Registreringsdato: 22.01.2019 -
CLOUDSAFE ApS (Nu: CLOUDSAFE A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.09.2015
Registreringsdato: 23.09.2015 -
TD-K A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.10.2010
Registreringsdato: 01.10.2010
Blå bog (fortsat)
Johny har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
16.01.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.01.2022 - 20.09.2022
Ejerandel: 28% -
Reel ejer
01.03.2018 - 22.01.2021
Ejerandel: 40% -
Bestyrelsesmedlem
23.09.2015 - 22.01.2019
Reel ejer
01.03.2018 - 22.01.2019
Ejerandel: 40% -
Direktør
17.01.2006 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
01.10.2010 - Stadig aktiv
Reel ejer
18.04.2016 - 05.12.2018
Reel ejer
06.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 28%
Johny Peder Leed er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LEEDS HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 895' DKK. Gennem sit holdingselskab LEEDS HOLDING ApS har Johny dermed også andele i TD-K A/S (25-33.33%).
Du kan også se koncerndiagram for Johny Peder Leed, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor TD-K A/S landede et overskud på 1.238' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Johny' netværk er Jørgen Rolf Dannefær Schwartz.