Jan Mikkelsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 2005 (18 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | AJ-VIND (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af AJ-VIND (18 år 10 måneder) |
Seed: 1955780965
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2005 hos AJ-VIND (tidligere Malervarer / Teknisk Service v/ Jan Mikkelsen) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Jan Mikkelsen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Jan nu besiddet i 18 år 10 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen produktion af elektricitet.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Rugsted Mølledriftsselskab
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
AJ-VIND
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (6)
-
Frederiksdal Vindmøller I/S (Nu: Windworld Djurs I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 22.03.2024
Registreringsdato: 22.03.2024 -
JJ-Vind I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 01.01.2022
Registreringsdato: 01.01.2022 -
Frederiksdal Vindmøller I/S (Nu: Windworld Djurs I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.06.2019
Registreringsdato: 01.06.2019
Blå bog (fortsat)
Jan har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 10 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.01.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Stifter og Ejer
01.11.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
01.06.2019 - 22.03.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.06.2011 - 01.01.2022
Ejerandel: 50%
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Knud Esben Vahle Schmidt.