Claus Berg
Erhvervsaktiv siden: | 12. dec. 2005 (18 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Anli I/S v/Claus Andersen, Claus Berg og Nicolai Bækø-Christensen (Ejer) |
Største overskud: | 1.730' DKK POVL SØRENSEN A/S KLIPPE- & BUKKESERVICE (2016-17) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 2.543' DKK POVL SØRENSEN A/S KLIPPE- & BUKKESERVICE (2022-23) |
Største gæld: | 4.851' DKK INVESTERINGSSELSKABET GLERUPVEJ ApS (2019) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos POVL SØRENSEN A/S KLIPPE- & BUKKESERVICE (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af C. BERG ApS (18 år 4 måneder) |
Seed: 294102306
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2005 ved Anli I/S v/Claus Andersen, Claus Berg og Nicolai Bækø-Christensen med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partnerne Nicolai John Bækø-Christensen, Claus Andersen at Claus Berg stiftede Anli I/S v/Claus Andersen, Claus Berg og Nicolai Bækø-Christensen den dag i december 2005. Rollen som Ejer og Stifter bestred Claus i 3 måneder, før stoppet den 31. marts 2006.
Virksomheden opererede indenfor detailhandel fra postordreforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2006 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. marts 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
C. BERG ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
POVL SØRENSEN A/S KLIPPE- & BUKKESERVICE
Via C. BERG ApS -
INVESTERINGSSELSKABET GLERUPVEJ ApS
Via C. BERG ApS
Direktørposter (1)
-
C. BERG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.05.2006
Bestyrelsesposter (1)
-
POVL SØRENSEN A/S KLIPPE- & BUKKESERVICE
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.05.2006
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
POVL SØRENSEN A/S KLIPPE- & BUKKESERVICE
Fratrådt som direktørDato: 15.09.2017
Registreringsdato: 15.09.2017 -
POVL SØRENSEN A/S KLIPPE- & BUKKESERVICE
Tilknyttet som direktørDato: 29.05.2006
Registreringsdato: 29.05.2006 -
POVL SØRENSEN A/S KLIPPE- & BUKKESERVICE
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.05.2006
Registreringsdato: 29.05.2006
Blå bog (fortsat)
Claus har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 8 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
09.05.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer og Direktør
04.05.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
29.05.2006 - 15.09.2017
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
29.05.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
12.12.2005 - 31.03.2006
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor POVL SØRENSEN A/S KLIPPE- & BUKKESERVICE kunne offentliggøre et overskud på 1.730' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Claus' netværk er Henrik Lau Norby.