Aase Kirstine Mikkelsen
Erhvervsaktiv siden: | 2. dec. 2001 (22 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | KOMPLEMENTARSELSKABET DEUTSCHE INVEST V ApS (Ejer) |
Største overskud: | 6.742' DKK OSM Aviation A/S (Nu: AAP Aviation A/S) (2018) |
Største underskud: | -10.881' DKK K/S FREDERICIA - VESTERBALLEVEJ (2015) |
Største egenkapital: | 12.267' DKK Aamik Holding ApS (2022) |
Største gæld: | 51.406' DKK K/S FREDERICIA - VESTERBALLEVEJ (2014) |
Flest årsværk: | 50 årsværk hos OSM Aviation Crew ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af KOMMANDITSELSKABET DEUTSCHE INVEST V (22 år 6 måneder) |
Seed: 1116995725
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2001 ved KOMPLEMENTARSELSKABET DEUTSCHE INVEST V ApS som Ejer. Aase Kirstine Mikkelsen købte en andel af virksomheden den 2. december 2001 og fik en andel på 15-19.99%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen udover Aase af: Jan Baltzer Nielsen, Ole Møller Jung, Bo Nielsen og 4 andre personer. Rollen som Ejer havde Aase i 22 år 6 måneder, før fratrædelsen den 19. juni 2024.
Virksomheden opererede indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her 5 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsrapport fra 2015 kunne fremvise et overskud på 4' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 19. juni 2024.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
KOMPLEMENTARSELSKABET FREDERICIA I ApS
Ejerandel: 15-19.99% -
Aamik v/Aase Kirstine Mikkelsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Aamik Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
K/S FREDERICIA - VESTERBALLEVEJ
Via KOMPLEMENTARSELSKABET FREDERICIA I ApS
Direktørposter (1)
-
Aamik Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.11.2015
Bestyrelsesposter (2)
-
KOMPLEMENTARSELSKABET FREDERICIA I ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.08.2011 -
K/S FREDERICIA - VESTERBALLEVEJ
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.08.2011
Ejendomme (2)
Tidslinje (25)
-
KOMMANDITSELSKABET DEUTSCHE INVEST V (15-19.99%)
Er ikke længere ejerDato: 26.06.2024
Registreringsdato: 26.06.2024 -
KOMPLEMENTARSELSKABET DEUTSCHE INVEST V ApS (15-19.99%)
Er ikke længere ejerDato: 19.06.2024
Registreringsdato: 19.06.2024 -
OSM Aviation Crew ApS
Fratrådt som direktørDato: 28.02.2019
Registreringsdato: 28.02.2019
Blå bog (fortsat)
Aase har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
25.11.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
10.08.2011 - Stadig aktiv
Ejer
28.04.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% -
Bestyrelsesmedlem
10.08.2011 - Stadig aktiv
Ejer
09.01.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% -
Stifter og Ejer
01.01.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
02.12.2001 - 26.06.2024
Ejerandel: 15-19.99%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor OSM Aviation A/S (Nu: AAP Aviation A/S) fremviste et overskud på 6.742' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor K/S FREDERICIA - VESTERBALLEVEJ fremviste et underskud på 10.881' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.019' DKK (K/S FREDERICIA - VESTERBALLEVEJ).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 7.586' DKK (Aamik Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.622' DKK (Aamik Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -17.571' DKK (K/S FREDERICIA - VESTERBALLEVEJ).
En af de forbindelser som går igen i Aase' netværk er Lars Koors.