Kim Brochdorf
Erhvervsaktiv siden: | 22. nov. 2001 (22 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | CINEMAXX DANMARK A/S (Direktør) |
Største overskud: | 36.415' DKK CINEMAXX DANMARK A/S (2015-16) |
Største underskud: | -42.254' DKK PayPerWash International ApS (2023) |
Største egenkapital: | 43.935' DKK CINEMAXX DANMARK A/S (2022-23) |
Største gæld: | 135.443' DKK PayPerWash International ApS (2023) |
Flest årsværk: | 9.000 årsværk hos KINO.DK A/S (2016) |
Længste aktivitet: | Direktør af CINEMAXX DANMARK A/S (19 år) |
Seed: 723090999
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2001 i CINEMAXX DANMARK A/S med titlen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Kim Brochdorf i 19 år, før fratrædelsen d. 30. november 2020.
Nu arbejder virksomheden med biografer. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 4.967' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Geshido Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Geshido Management ApS
Via Geshido Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Geshido Management ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.2021 -
Geshido Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.2021
Bestyrelsesposter (5)
-
PayPerWash A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 10.10.2023 -
PayPerWash International ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 25.09.2023 -
Tuttelu ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 12.04.2024 -
DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND BIOGRAFKLUB DANMARK
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.10.2021 -
PPWadministration ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 25.09.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
Tuttelu ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.04.2024
Registreringsdato: 12.04.2024 -
Tuttelu ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.04.2024
Registreringsdato: 11.04.2024 -
PayPerWash A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.10.2023
Registreringsdato: 10.10.2023
Blå bog (fortsat)
Kim har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
10.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
25.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
25.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Reel ejer
01.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
01.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kim Brochdorf er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Geshido Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 189' DKK. Igennem holdingselskabet Geshido Holding ApS har Kim derfor også ejerandele i Geshido Management ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Kim Brochdorf, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kim Brochdorf har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem i KINO.DK A/S der præsenterede et overskud på 6.772' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i PayPerWash International ApS der præsenterede et underskud på 42.254' DKK.
Kim har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 5 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 11 år 6 måneder fra 2009 til 2021 hos KINO.DK A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 4.967' DKK (CINEMAXX DANMARK A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 42.254' DKK (PayPerWash International ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 43.935' DKK (CINEMAXX DANMARK A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -45.635' DKK (PayPerWash International ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kim' netværk er Lykke Lind Thomsen.