Carsten Tygesen
Erhvervsaktiv siden: | 21. dec. 2004 (19 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | LØGUMKLOSTER TOTALENERGIANLÆG A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Ejer af Snedkermester Carsten Tygesen (18 år 8 måneder) |
Seed: 1203587888
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2004 i LØGUMKLOSTER TOTALENERGIANLÆG A/S som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Carsten Tygesen i 4 år 10 måneder, inden stoppet d. 27. oktober 2009.
Virksomhedens branche var dengang indenfor varmeforsyning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2013 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 5. februar 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Snedkermester Carsten Tygesen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (5)
Tidslinje (5)
-
LØGUMKLOSTER TOTALENERGIANLÆG A/S
Fratrådt som direktørDato: 27.10.2009
Registreringsdato: 27.10.2009 -
LØGUMKLOSTER TOTALENERGIANLÆG A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.10.2009
Registreringsdato: 27.10.2009 -
Snedkermester Carsten Tygesen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2006
Registreringsdato: 01.01.2006
Blå bog (fortsat)
Carsten har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 9 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
03.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Reel ejer
28.05.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.01.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
21.12.2004 - 27.10.2009
Direktør
23.11.2005 - 27.10.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Carsten' netværk er Jens Møller.