Casper Balslev Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 10. jan. 2006 (18 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Fotograf Casper Balslev (Ejer) |
Største overskud: | 1.244' DKK NEW LAND P/S (2021) |
Største underskud: | -371' DKK NEW LAND P/S (2022) |
Største egenkapital: | 2.593' DKK NEW LAND P/S (2021) |
Største gæld: | 10.483' DKK NEW LAND P/S (2023) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos NEW LAND P/S (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af Fotograf Casper Balslev (18 år 8 måneder) |
Seed: 261310140
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2006 i Fotograf Casper Balslev (tidligere Fotograf Casper Balslev v/Casper Balslev Sørensen) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Casper Balslev Sørensen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Casper nu besiddet i 18 år 8 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor fotografisk virksomhed.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
NEW LAND KOMPLEMENTAR ApS
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Fotograf Casper Balslev
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
NEW LAND P/S
Via NEW LAND KOMPLEMENTAR ApS
Direktørposter (1)
-
NEW LAND KOMPLEMENTAR ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2014
Bestyrelsesposter (1)
-
NEW LAND P/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 10.02.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (15)
-
NEW LAND P/S (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2017
Registreringsdato: 01.01.2017 -
NEW LAND KOMPLEMENTAR IVS (Nu: NEW LAND KOMPLEMENTAR ApS) (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2017
Registreringsdato: 01.01.2017 -
NEW LAND P/S (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2016
Registreringsdato: 31.12.2016
Blå bog (fortsat)
Casper har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 8 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
10.01.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.07.2014 - 09.11.2015
Direktør
01.07.2014 - Stadig aktiv
Ejer
10.11.2015 - 31.12.2016
Ejer
01.01.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Stifter og Ejer
01.07.2014 - 09.11.2015
Bestyrelsesmedlem
01.07.2014 - 09.02.2016
Ejer
10.11.2015 - 31.12.2016
Bestyrelsesmedlem
10.02.2016 - Stadig aktiv
Ejer
01.01.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor NEW LAND P/S fremviste et overskud på 1.244' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor NEW LAND P/S fremviste et underskud på 371' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 76' DKK (NEW LAND P/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 4' DKK (NEW LAND KOMPLEMENTAR IVS (Nu: NEW LAND KOMPLEMENTAR ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.423' DKK (NEW LAND P/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -20' DKK (NEW LAND KOMPLEMENTAR IVS (Nu: NEW LAND KOMPLEMENTAR ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Casper' netværk er Thor Brammer Jacobsen.