Michael Håhr Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 2005 (18 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | AF Rengøringsservice (Ejer) |
Største overskud: | 1.452' DKK DANTAET A/S (2022-23) |
Største underskud: | -3' DKK HCommunication IVS (Nu: SFEO ApS) (2021) |
Største egenkapital: | 12.820' DKK DANTAET A/S (2023-24) |
Største gæld: | 2.599' DKK DANTAET A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos DANTAET A/S (2023-24) |
Længste aktivitet: | Ejer af SFEO ApS (6 år) |
Seed: 1327657431
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2005 ved AF Rengøringsservice (tidligere Estec I/S v/André Førstø & Michael H. Larsen) som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren André Førstø at Michael Håhr Larsen stiftede AF Rengøringsservice den dag i december 2005. Rollen som Ejer og Stifter havde Michael i 5 år 2 måneder, før fratrædelsen den 28. februar 2011.
Virksomheden opererede indenfor branchen anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 28. februar 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SFEO ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
DANTAET A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.05.2024 -
SFEO ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.09.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
DANTAET A/S
Tilknyttet som direktørDato: 16.05.2024
Registreringsdato: 16.05.2024 -
HCommunication IVS (Nu: SFEO ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 20.09.2018
Registreringsdato: 20.09.2018 -
HCommunication IVS (Nu: SFEO ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 20.09.2018
Registreringsdato: 20.09.2018
Blå bog (fortsat)
Michael har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
16.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
20.09.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
25.02.2016 - 31.08.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.12.2005 - 28.02.2011
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.07.2006 - 31.12.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor HCommunication IVS (Nu: SFEO ApS) fremviste et overskud på 48' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor HCommunication IVS (Nu: SFEO ApS) fremviste et underskud på 3' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 1.391' DKK (DANTAET A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 12.820' DKK (DANTAET A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 99' DKK (HCommunication IVS (Nu: SFEO ApS)).