Martin Rønne
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 2006 (18 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Geisler & Rønne I/S (Ejer) |
Største overskud: | 22.542' DKK LINTRUP & NORGART A/S (2018) |
Største underskud: | -2.026' DKK Ejd.sel. Ericavej 161 af 2017 ApS (Nu: MB Boliger ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 19.472' DKK LINTRUP & NORGART A/S (2018) |
Største gæld: | 13.873' DKK FLEXYA A/S (2020) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos LINTRUP & NORGART A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Direktør af GEIRON ApS (10 år 6 måneder) |
Seed: 2011201893
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2006 ved Geisler & Rønne I/S (tidligere REALmæglerne Geisler & Rønne I/S) med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Kristian Ørtoft Geisler at Martin Rønne stiftede Geisler & Rønne I/S den dag i februar 2006. Rollen som Ejer og Stifter bestred Martin i 3 år 4 måneder, før stoppet den 30. juni 2009.
Virksomheden opererede indenfor ejendomsmæglere mv.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2009 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. juni 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MR HOLDING, HOLTE ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
LINTRUP & NORGART A/S
Via MR HOLDING, HOLTE ApS
Direktørposter (1)
-
MR HOLDING, HOLTE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.02.2015
Bestyrelsesposter (1)
-
LINTRUP & NORGART A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.01.2024
Tidslinje (29)
-
LINTRUP & NORGART A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.01.2024
Registreringsdato: 18.01.2024 -
FLEXYA A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.11.2020
Registreringsdato: 30.11.2020 -
Ejd.sel. Ericavej 161 af 2017 ApS (Nu: MB Boliger ApS)
Fratrådt som direktørDato: 10.07.2020
Registreringsdato: 10.07.2020
Blå bog (fortsat)
Martin har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
18.01.2024 - Stadig aktiv
Ejer
01.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via MR HOLDING, HOLTE ApS -
Stifter, Direktør og Ejer
05.02.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
16.03.2015 - 30.11.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Reel ejer
09.10.2017 - 10.07.2020
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
30.06.2009 - 22.02.2016
Bestyrelsesmedlem
30.06.2009 - 21.03.2016
Ejer
23.02.2016 - 01.11.2019
Bestyrelsesmedlem og Direktør
22.03.2016 - 10.01.2020
Ejerandel: 33.34-49.99%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor GRM INVEST ApS kunne offentliggøre et overskud på 770' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor GEISLER OG RØNNE P/S (Nu: Ejendomsmæglerfirmaet Jesper Nielsen, Gentofte - Vangede P/S) kunne offentliggøre et underskud på 816' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.185' DKK (LINTRUP & NORGART A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 449' DKK (Ejd.sel. Ericavej 161 af 2017 ApS (Nu: MB Boliger ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.994' DKK (LINTRUP & NORGART A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -3.402' DKK (Ejd.sel. Ericavej 161 af 2017 ApS (Nu: MB Boliger ApS)).