Klaus Midtgaard Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 1996 (28 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | BØGILD SPORT ÅLBORG A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 88.001' DKK BØGILD SPORT. SILKEBORG A/S (Nu: SPORT 24 A/S) (2021) |
Største underskud: | -4.301' DKK BØGILD SPORT ÅLBORG HOLDING ApS (Nu: KLAUS MIDTGAARD HOLDING ApS) (2014-15) |
Største egenkapital: | 254.892' DKK BØGILD SPORT HOLDING A/S (Nu: HENRIK BRUUN JENSEN HOLDING A/S) (2023) |
Største gæld: | 351.331' DKK BØGILD SPORT. SILKEBORG A/S (Nu: SPORT 24 A/S) (2022) |
Flest årsværk: | 539 årsværk hos BØGILD SPORT. SILKEBORG A/S (Nu: SPORT 24 A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af KLAUS MIDTGAARD HOLDING ApS (23 år 4 måneder) |
Seed: 356980912
Det hele startede for alvor en dag i 1996 i BØGILD SPORT ÅLBORG A/S (tidligere A/S PSE NR. 5018) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Klaus Midtgaard Sørensen i 13 år 6 måneder, før fratrædelsen d. 20. november 2009.
Virksomhedens branche var dengang indenfor forhandlere af sports- og campingudstyr. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2009 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 20. november 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KLAUS MIDTGAARD HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
SPORT 24 A/S
Via KLAUS MIDTGAARD HOLDING ApS -
SPORT24 KBH A/S
Via SPORT 24 A/S -
G Sport Danmark A/S
Via SPORT 24 A/S -
HSHOP A/S
Via SPORT 24 A/S -
Ejendomsselskabet Skærskovgårdsvej ApS
Via SPORT 24 A/S
Direktørposter (1)
-
KLAUS MIDTGAARD HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.2007
Bestyrelsesposter (1)
-
SPORT 24 A/S
Bestyrelsesmedlem (Suppleant)Indtrådt: 06.05.2020
Tidslinje (29)
-
FUGLSANG ALLÉ 4 I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.09.2020
Registreringsdato: 30.09.2020 -
Bøgild-Gruppen Ejendomme I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.09.2020
Registreringsdato: 30.09.2020 -
SPORT24 A/S (Nu: SPORT 24 A/S) (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 06.05.2020
Registreringsdato: 06.05.2020
Blå bog (fortsat)
Klaus har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 28 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
20.12.2010 - 30.09.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.11.2009 - 30.09.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
01.05.2001 - 15.12.2015
Ejer
01.05.2001 - Stadig aktiv
Direktør
01.08.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
28.10.2008 - 27.09.2010
Bestyrelsesmedlem
28.02.2012 - 26.05.2015
Bestyrelsesmedlem
06.05.2020 - Stadig aktiv
Ejer
26.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via KLAUS MIDTGAARD HOLDING ApS -
Stifter og Ejer
01.02.2006 - 30.06.2011
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Klaus Midtgaard Sørensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KLAUS MIDTGAARD HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 53.094' DKK. Igennem holdingselskabet KLAUS MIDTGAARD HOLDING ApS har Klaus derfor også ejerandele i SPORT 24 A/S (15-19.99%).
Se også koncerndiagram for Klaus Midtgaard Sørensen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Klaus Midtgaard Sørensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i BØGILD SPORT. SILKEBORG A/S (Nu: SPORT 24 A/S) der præsenterede et overskud på 88.001' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014-15 som bestyrelsesmedlem i BØGILD SPORT ÅLBORG HOLDING ApS (Nu: KLAUS MIDTGAARD HOLDING ApS) der præsenterede et underskud på 4.301' DKK.
Klaus har i alt siddet i bestyrelsen hos 11 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 14 år 7 måneder fra 2001 til 2015 hos KLAUS MIDTGAARD HOLDING ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 42.648' DKK (BØGILD SPORT. SILKEBORG A/S (Nu: SPORT 24 A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 254.892' DKK (BØGILD SPORT HOLDING A/S (Nu: HENRIK BRUUN JENSEN HOLDING A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 53.094' DKK (BØGILD SPORT ÅLBORG HOLDING ApS (Nu: KLAUS MIDTGAARD HOLDING ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Klaus' netværk er Henrik Bruun Jensen.