Sisse Graum Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 9. jan. 2006 (18 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Sisse Jørgensen (Ejer) |
Største overskud: | 18.788' DKK ZENTROPA FOLKET ApS (2022) |
Største underskud: | -17.894' DKK ZENTROPA FOLKET ApS (2016) |
Største egenkapital: | 90.222' DKK ZENTROPA FOLKET ApS (2022) |
Største gæld: | 147.416' DKK ZENTROPA FOLKET ApS (2017) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ZENTROPA FOLKET ApS (16 år 5 måneder) |
Seed: 1333830352
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2006 hos Sisse Jørgensen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Sisse Graum Jørgensen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Sisse i 7 måneder, inden stoppet den 16. august 2006.
Virksomheden specialiserede sig indenfor private husholdninger med ansat medhjælp. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2006 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 16. august 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
4 + 1 ApS
Ejerandel: 20-24.99%
Indirekte ejede Selskaber (16)
-
ZENTROPA FOLKET ApS
Via 4 + 1 ApS -
ZENTROPA ENTERTAINMENTS3 ApS
Via ZENTROPA FOLKET ApS -
MAINSTREAM ApS
Via ZENTROPA FOLKET ApS -
ZENTROPA ENTERTAINMENTS5 ApS
Via ZENTROPA FOLKET ApS -
ZENTROPA ADMINISTRATION ApS
Via ZENTROPA FOLKET ApS -
ZENTROPA PRODUCTIONS2 ApS
Via ZENTROPA FOLKET ApS -
KOLLEKT ApS
Via ZENTROPA FOLKET ApS -
Zentropa Arts ApS
Via ZENTROPA FOLKET ApS -
ZENTROPA PRODUCTIONS3 ApS
Via ZENTROPA FOLKET ApS -
ZENTROPA ENTERTAINMENTS2 ApS
Via ZENTROPA FOLKET ApS -
ZENTROPA MUSIC ApS
Via ZENTROPA FOLKET ApS -
ZENTROPA ENTERTAINMENTS4 ApS
Via ZENTROPA FOLKET ApS -
ZENTROPA FYN ApS
Via ZENTROPA FOLKET ApS -
TRUSTNORDISK ApS
Via ZENTROPA FOLKET ApS -
ZENTROPA ENTERTAINMENTS1 ApS
Via ZENTROPA FOLKET ApS -
ZENTROPA DOCUMENTARY ApS
Via ZENTROPA ENTERTAINMENTS1 ApS
Bestyrelsesposter (1)
-
ZENTROPA FOLKET ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.03.2008
Ejendomme (1)
Tidslinje (18)
-
4 + 1 ApS (20-24.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 07.11.2022
Registreringsdato: 07.11.2022 -
Korsnakke Vindmøllelaug I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 25.04.2018
Registreringsdato: 25.04.2018 -
Korsnakke Vindmøllelaug I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 06.02.2018
Registreringsdato: 06.02.2018
Blå bog (fortsat)
Sisse har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
07.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% -
Bestyrelsesmedlem
31.03.2008 - Stadig aktiv
Ejer
07.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via 4 + 1 ApS -
Ejer
06.02.2018 - 25.04.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Direktør og Ejer
31.08.2006 - 17.06.2016
Bestyrelsesmedlem
23.11.2015 - 17.06.2016
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
29.06.2006 - 30.05.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor 4 + 1 ApS fremviste et overskud på 1.327' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor GRAUM INVEST ApS fremviste et underskud på 9' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 7.628' DKK (ZENTROPA FOLKET ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 88.756' DKK (ZENTROPA FOLKET ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 1.515' DKK (4 + 1 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Sisse' netværk er Anders Serup Kjærhauge.