Morten Malling Helsted
Erhvervsaktiv siden: | 31. dec. 2005 (18 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Morten Helsted (Stifter) |
Største overskud: | 28' DKK MISCANTHUS.DK A/S (2019) |
Største underskud: | -91' DKK Danish Quinoa Group F.M.B.A. (2018-19) |
Største egenkapital: | 439' DKK MISCANTHUS.DK A/S (2014) |
Største gæld: | 816' DKK Danish Quinoa Group F.M.B.A. (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af Morten Helsted (18 år 8 måneder) |
Seed: 2065039335
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2005 i Morten Helsted i hvervet som Stifter og Ejer. Virksomheden blev kun stiftet af Morten Malling Helsted og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Hvervet som Stifter og Ejer har Morten nu besiddet i 18 år 8 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen blandet drift.
Direkte ejede Selskaber (5)
-
Morten Helsted
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
MISCANTHUS.DK A/S
Ejerandel: 10-14.99% -
Agri Trio I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Nøddeselskabet I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
DM æg I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Bestyrelsesposter (1)
-
Danish Quinoa Group F.M.B.A.
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.11.2020
Ejendomme (3)
Tidslinje (12)
-
DM æg I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.02.2022
Registreringsdato: 01.02.2022 -
MISCANTHUS.DK A/S (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.06.2021
Registreringsdato: 16.06.2021 -
Nøddeselskabet I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.12.2020
Registreringsdato: 01.12.2020
Blå bog (fortsat)
Morten har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.07.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
31.12.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
05.02.2010 - 24.02.2015
Ejer
05.02.2010 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
25.02.2015 - 16.06.2021
Ejerandel: 10-14.99%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor MISCANTHUS.DK A/S landede et overskud på 28' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor MISCANTHUS.DK A/S landede et underskud på 55' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 12' DKK (Danish Quinoa Group F.M.B.A.).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 55' DKK (MISCANTHUS.DK A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 304' DKK (MISCANTHUS.DK A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 69' DKK (Danish Quinoa Group F.M.B.A.).
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Hans Rasmussen.